DEL POZO HERRERO RICARDO
Informe ejecutivo de DEL POZO HERRERO RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL POZO HERRERO RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL DE CONCESIONES SA | Administrador Solidario | 26/08/2011 |
VINCULACIONES DE DEL POZO HERRERO RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL POZO HERRERO RICARDO
Empresa: GENERAL DE CONCESIONES SA
Administrador Solidario
- Del Pozo Herrero Beatriz
- Del Pozo Herrero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 104, S 8, H LE 3592, I/A 16 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-24
Empresa: GENERAL DE CONCESIONES SA
Administrador Solidario
- Del Pozo Herrero Beatriz
- Del Pozo Herrero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 102, S 8, H LE 3592, I/A 15 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-24
Empresa: GENERAL DE CONCESIONES SA
Administrador Solidario
- Del Pozo Herrero Beatriz
- Del Pozo Herrero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 102, S 8, H LE 3592, I/A 14 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-24
Empresa: GENERAL DE CONCESIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Del Pozo Herrero Ricardo
- Herrero Cabero Beatriz
Consejero
- Del Pozo Herrero Beatriz
- Del Pozo Herrero Ricardo
- Herrero Cabero Beatriz
- Lopez Ferrero Andres
Presidente
Secretario
- Del Pozo Herrero Ricardo
Vicepresidente
- Del Pozo Herrero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 102, S 8, H LE 3592, I/A 14 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-24
Información de DEL POZO HERRERO RICARDO
Mostramos los datos de DEL POZO HERRERO RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL POZO HERRERO RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos