DEL PINO MARTINEZ PABLO
Informe ejecutivo de DEL PINO MARTINEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL PINO MARTINEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRASLATIONAL CANCER DRUGS PHARMA SL | Consejero | 05/05/2010 | 17/11/2010 |
PHARMION SL | Secretario | 12/01/2009 | |
PHARMION SL | Consejero | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE DEL PINO MARTINEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL PINO MARTINEZ PABLO
Empresa: TRASLATIONAL CANCER DRUGS PHARMA SL
Consejero
- De Guindos Jurado Luis
- Del Pino Martinez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 81, S 8, H VA 23109, I/A 7 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-47
Empresa: TRASLATIONAL CANCER DRUGS PHARMA SL
Consejero
- Castellon Leal Enrique
- Cebrian Aranda Maria Aranzazu
- CLAVE MAYOR SA SGECR
- De Guindos Jurado Luis
- Del Pino Martinez Pablo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 76, S 8, H VA 23109, I/A 4 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-47
Empresa: PHARMION SL
Consejero
- Del Pino Martinez Pablo
- Gryska David
- Hugin Robert John
- Mahatme Sandesh
Presidente
Secretario
- Del Pino Martinez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25879 , F 3, S 8, H M 295036, I/A 17 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-28
Información de DEL PINO MARTINEZ PABLO
Mostramos los datos de DEL PINO MARTINEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL PINO MARTINEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos