DEL PINO LOPEZ JOSE- MARIA
Informe ejecutivo de DEL PINO LOPEZ JOSE- MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL PINO LOPEZ JOSE- MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEACHEC 2011 SL | Administrador Solidario | 03/08/2016 |
VINCULACIONES DE DEL PINO LOPEZ JOSE- MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL PINO LOPEZ JOSE- MARIA
Empresa: DYL PORTAL 30 SL
Liquidador
- Del Pino Lopez Jose- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23470 , F 39, S 8, H M 421040, I/A 3 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
Empresa: DYL PORTAL 30 SL
Administrador Unico
- Del Pino Lopez Jose- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23470 , F 39, S 8, H M 421040, I/A 3 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
Empresa: CEACHEC 2011 SL
Administrador Solidario
- Del Pino Lopez Jose- Maria
- Herrera Castilla Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34960 , F 168, S 8, H M 628788, I/A 1 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Empresa: DYL PORTAL 30 SL
Administrador Unico
- Del Pino Lopez Jose- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23470 , F 39, S 8, H M 421040, I/A 2 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Información de DEL PINO LOPEZ JOSE- MARIA
Mostramos los datos de DEL PINO LOPEZ JOSE- MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL PINO LOPEZ JOSE- MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos