DEL PINO JIMENO ANTONIO
Informe ejecutivo de DEL PINO JIMENO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL PINO JIMENO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEDE SL | Administrador Unico | 04/10/2023 | |
MILENIUM 2000 AUDITORES SL | Administrador Unico | 18/08/2020 | |
LAPPI INDUSTRIAS GRAFICAS SL | Auditor Suplente | 07/08/2015 | |
LAPPI INDUSTRIAS GRAFICAS SL | Auditor | 07/08/2015 | |
COMERCIAL MORAIRA SL | Auditor | 03/10/2011 | |
SAL Y SOL SA | Auditor Suplente | 05/01/2011 | |
LAPPI INDUSTRIAS GRAFICAS SL | Auditor Suplente | 18/03/2010 | |
LAPPI INDUSTRIAS GRAFICAS SL | Auditor Suplente | 17/03/2010 | |
FORMA 5 SA | Auditor Suplente | 03/07/2009 | |
SILLONSUR SA | Auditor Suplente | 15/06/2009 |
VINCULACIONES DE DEL PINO JIMENO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL PINO JIMENO ANTONIO
Empresa: WEDE SL
Administrador Unico
- Del Pino Jimeno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7483 , F 10, S 8, H SE141364, I/A 1 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-41
Empresa: MILENIUM 2000 AUDITORES SL
Administrador Unico
- Del Pino Jimeno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 127, S 8, H SE 37158, I/A 8 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-168-41
Empresa: GRAFIQUES LAPPI MARTORELL SL
Auditor
Auditor Suplente
- Del Pino Jimeno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36281 , F 84, S 8, H B 283489, I/A 14 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-08
Empresa: GRAFIQUES LAPPI MARTORELL SL
Auditor
Auditor Suplente
- Del Pino Jimeno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36281 , F 84, S 8, H B 283489, I/A 13 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-08
Empresa: LAPPI INDUSTRIAS GRAFICAS SL
Auditor
- Castro Cabrera Jose Francisco
- Del Pino Jimeno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4543 , F 54, S 8, H SE 9853, I/A 33 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-41
Empresa: LAPPI INDUSTRIAS GRAFICAS SL
Auditor Suplente
- Del Pino Jimeno Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4543 , F 53, S 8, H SE 9853, I/A 32 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-41
Empresa: LAPPI INDUSTRIAS GRAFICAS SL
Auditor Suplente
- Del Pino Jimeno Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4543 , F 50, S 8, H SE 9853, I/A 28 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-41
Empresa: LAPPI INDUSTRIAS GRAFICAS SL
Auditor Suplente
- Del Pino Jimeno Antonio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4543 , F 49, S 8, H SE 9853, I/A 27 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-41
Empresa: COMERCIAL MORAIRA SA
Auditor Suplente
Auditor
- Del Pino Jimeno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 93, S 8, H SE 12391, I/A 21 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-41
Empresa: MILENIUM 2000 AUDITORES SL
Administrador Solidario
- Del Pino Jimeno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 126, S 8, H SE 37158, I/A 5 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-41
VER MAS ACTOS
Información de DEL PINO JIMENO ANTONIO
Mostramos los datos de DEL PINO JIMENO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL PINO JIMENO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos