DEL PESO RUIZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de DEL PESO RUIZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL PESO RUIZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IUSTECDATA CUMPLIMIENTO SL | Administrador Unico | 01/12/2017 |
VINCULACIONES DE DEL PESO RUIZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL PESO RUIZ MARIA DEL MAR
Liquidador
- Del Peso Ruiz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36464 , F 125, S 8, H M 128065, I/A 1 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Administrador Unico
- Del Peso Ruiz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36464 , F 125, S 8, H M 128065, I/A 1 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Administrador Unico
- Del Peso Ruiz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7926 , F 52, S 8, H M 128065, I/A 5 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Consejero Delegado
- Del Peso Ruiz Maria Del Mar
Consejero
- Del Peso Navarro Emilio
- Del Peso Ruiz Maria Del Mar
- Lucero Manresa Jose Luis
- Ramos Gonzalez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7926 , F 52, S 8, H M 128065, I/A 5 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: IUSTECDATA CUMPLIMIENTO SL
Administrador Unico
- Del Peso Ruiz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36757 , F 80, S 8, H M 658587, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
Consejero Delegado
- Del Peso Ruiz Maria Del Mar
Consejero
- Del Peso Ruiz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7926 , F 52, S 8, H M 128065, I/A 4 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Información de DEL PESO RUIZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de DEL PESO RUIZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL PESO RUIZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos