DEL OLMO VALERO CESAR
Informe ejecutivo de DEL OLMO VALERO CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DEL OLMO VALERO CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCARAVEA GARENA SL | Administrador Solidario | 27/01/2012 | 29/10/2013 |
ALCARAVEA CASTELLO SL | Administrador Solidario | 02/10/2013 | 22/10/2013 |
RESIDENCIA GLADIOLOS SL | Administrador Solidario | 13/01/2012 | 22/10/2013 |
ALCARAVEA GARENA SL | Administrador Unico | 27/01/2012 | |
RESIDENCIA GLADIOLOS SL | Administrador Unico | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE DEL OLMO VALERO CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL OLMO VALERO CESAR
Empresa: ALCARAVEA GARENA SL
Administrador Solidario
- Casas Torres Vicenta
- Del Olmo Valero Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17343 , F 17, S 8, H M 297524, I/A 7 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Empresa: ALCARAVEA CASTELLO SL
Administrador Solidario
- Casas Torres Maria Vicenta
- Del Olmo Valero Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31500 , F 103, S 8, H M 566964, I/A 2 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-28
Empresa: RESIDENCIA GLADIOLOS SL
Administrador Solidario
- Casas Torres Maria Vicenta
- Del Olmo Valero Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 180, S 8, H M 28557, I/A 7 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-28
Empresa: ALCARAVEA CASTELLO SL
Administrador Solidario
- Casas Torres Maria Vicenta
- Del Olmo Casas Andres
- Del Olmo Casas Maria
- Del Olmo Valero Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31500 , F 100, S 8, H M 566964, I/A 1 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-28
Empresa: ALCARAVEA GARENA SL
Administrador Solidario
- Casas Torres Vicenta
- Del Olmo Casas Elena
- Del Olmo Casas Maria
- Del Olmo Casas Maria Beatriz
- Del Olmo Valero Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17343 , F 17, S 8, H M 297524, I/A 6 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Empresa: ALCARAVEA GARENA SL
Administrador Unico
- Del Olmo Valero Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17343 , F 17, S 8, H M 297524, I/A 6 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Empresa: RESIDENCIA GLADIOLOS SL
Administrador Solidario
- Casas Torres Maria Vicenta
- Del Olmo Casas Elena
- Del Olmo Casas Maria Beatriz
- Del Olmo Valero Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 180, S 8, H M 28557, I/A 6 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Empresa: RESIDENCIA GLADIOLOS SL
Administrador Unico
- Del Olmo Valero Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556 , F 180, S 8, H M 28557, I/A 6 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Información de DEL OLMO VALERO CESAR
Mostramos los datos de DEL OLMO VALERO CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL OLMO VALERO CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos