DEL OLMO PASTOR JUAN-PEDRO
Informe ejecutivo de DEL OLMO PASTOR JUAN-PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL OLMO PASTOR JUAN-PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERENDIPITY ASISTENCIA TECNICA Y DE APOYO SL | Administrador Unico | 15/03/2018 | |
GRUPO HUALSA SERVICIOS SL | Socio Unico | 02/10/2017 | |
GRUPO HUALSA SERVICIOS SL | Administrador Unico | 02/10/2017 | |
EDIMED GESTION SL | Administrador Unico | 19/10/2011 | |
INTERGREEN SERVICE 6000 SL | Administrador Unico | 22/12/2010 | |
KRUCORO GESTION SL | Administrador Unico | 06/07/2009 |
VINCULACIONES DE DEL OLMO PASTOR JUAN-PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL OLMO PASTOR JUAN-PEDRO
Administrador Unico
- Del Olmo Pastor Juan-pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35106 , F 159, S 8, H M 631341, I/A 3 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Empresa: GRUPO HUALSA SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Del Olmo Pastor Juan-pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36435 , F 1, S 8, H M 654600, I/A 1 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Empresa: GRUPO HUALSA SERVICIOS SL
Socio Único
- Del Olmo Pastor Juan-pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36435 , F 1, S 8, H M 654600, I/A 1 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Empresa: EDIMED GESTION SL
Administrador Unico
- Del Olmo Pastor Juan-pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16814 , F 63, S 8, H M 287275, I/A 4 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
Empresa: EDIMED GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Del Olmo Pastor Juan-pedro
- Pinilla Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16814 , F 63, S 8, H M 287275, I/A 4 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
Empresa: EDIFICIOS A MEDIDA 2001 SL
Administrador Mancomunado
- Del Olmo Pastor Juan-pedro
- Pinilla Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16814 , F 62, S 8, H M 287275, I/A 3 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28
Empresa: INTERGREEN SERVICE 6000 SL
Administrador Unico
- Del Olmo Pastor Juan-pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25627 , F 207, S 8, H M 461811, I/A 4 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-28
Empresa: KRUCORO GESTION SL
Administrador Unico
- Del Olmo Pastor Juan-pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26815 , F 30, S 8, H M 483187, I/A 1 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-28
Información de DEL OLMO PASTOR JUAN-PEDRO
Mostramos los datos de DEL OLMO PASTOR JUAN-PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL OLMO PASTOR JUAN-PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos