DEL OLMO PASTOR JESUS
Informe ejecutivo de DEL OLMO PASTOR JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DEL OLMO PASTOR JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPAL PROPELLANT SYSTEMS SA | Apoderado | 10/05/2016 | |
EXPAL ORDNANCE SA | Apoderado Mancomunado | 10/05/2016 | |
EXPAL ORDNANCE SA | Apoderado | 10/05/2016 | |
MAXAM OUTDOORS SA | Apoderado | 06/03/2015 | |
RHEINMETALL EXPAL MUNITIONS SA | Apoderado | 31/07/2014 | |
RHEINMETALL EXPAL MUNITIONS SA | Secretario | 14/10/2011 | 11/10/2013 |
RHEINMETALL EXPAL MUNITIONS SA | Consejero | 14/10/2011 | 11/10/2013 |
VINCULACIONES DE DEL OLMO PASTOR JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL OLMO PASTOR JESUS
Empresa: EXPAL ORDNANCE SA
Apoderado Mancomunado
- Del Olmo Pastor Jesus
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barbeito Diez Jaime
- Cubas Garrido Rafael
- Cuerdo Vega Ana Isabel
- Del Olmo Pastor Jesus
- Garcia De Quesada Y Fort Ignacio
- Garcia Fernandez Angel
- Lopez-sors Gonzalez Rafael
- Lopez-sors Gonzalez Rafael
- Mateu Hoyos Blanca
- Moreno Huart Jose Vicente
- Moreno Huart Jose Vicente
- Ochoa Escanciano Jose Manuel
- Ortiz Perrin Carolina
- Peironcely Saracho Ignacio
- Vigil Martinez Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584, L 375, F 148, S 8, H BU 12470, I/A 25 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-09
Empresa: EXPAL PROPELLANT SYSTEMS SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687, L 478, F 209, S 8, H BU 12457, I/A 21 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-09
Empresa: MAXAM OUTDOORS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29059 , F 218, S 8, H M 412874, I/A 36 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Empresa: EXPAL SYSTEMS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cuenca Aladro Emilio
- Del Olmo Pastor Jesus
- Fernandez Garcia Angel
- Ochoa Escanciano Jose Manuel
- Santos Martin Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20802 , F 198, S 8, H M 368660, I/A 57 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-28
Empresa: EXPAL SYSTEMS SA
Consejero
- Del Olmo Pastor Jesus
- Lopez-sors Gonzalez Rafael
Secretario
- Del Olmo Pastor Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20802 , F 192, S 8, H M 368660, I/A 53 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-28
Empresa: EXPAL SYSTEMS SA
Consejero
- Del Olmo Pastor Jesus
Secretario
- Del Olmo Pastor Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20802 , F 184, S 8, H M 368660, I/A 40 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Información de DEL OLMO PASTOR JESUS
Mostramos los datos de DEL OLMO PASTOR JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL OLMO PASTOR JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos