DEL OJO BARROSO MARCOS DIEGO
Informe ejecutivo de DEL OJO BARROSO MARCOS DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL OJO BARROSO MARCOS DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL PEQUEÑO COMEDIANTE SL | Administrador Unico | 29/04/2013 | |
EL PEQUEÑO COMEDIANTE SL | Socio Unico | 28/11/2012 |
VINCULACIONES DE DEL OJO BARROSO MARCOS DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL OJO BARROSO MARCOS DIEGO
Empresa: TIO ZAPPA SL
Liquidador Delegado Mancomunado
- Del Ojo Barroso Marcos Diego
- Pozo Torregrosa Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 89, S 8, H CA 40866, I/A 4 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-11
Empresa: TIO ZAPPA SL
Administrador Mancomunado
- Del Ojo Barroso Marcos Diego
- Pozo Torregrosa Diego
Liquidador Delegado Mancomunado
- Del Ojo Barroso Marcos Diego
- Pozo Torregrosa Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 89, S 8, H CA 40866, I/A 4 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-11
Empresa: EL PEQUEÑO COMEDIANTE SL
Administrador Unico
- Del Ojo Barroso Marcos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 2, S 8, H CA 44160, I/A 2 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
Empresa: EL PEQUEÑO COMEDIANTE SL
Socio Único
- Del Ojo Barroso Marcos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 1, S 8, H CA 44160, I/A 1 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-11
Empresa: TIO ZAPPA SL
Administrador Mancomunado
- Del Ojo Barroso Marcos Diego
- Garcia Fernandez Juan Antonio
- Pozo Torregrosa Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 87, S 8, H CA 40866, I/A 1 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-11
Información de DEL OJO BARROSO MARCOS DIEGO
Mostramos los datos de DEL OJO BARROSO MARCOS DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL OJO BARROSO MARCOS DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos