DEL NOCE RENATO
Informe ejecutivo de DEL NOCE RENATO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DEL NOCE RENATO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANTALAR PROMOCIONES 2006 SL | Administrador Solidario | 09/12/2010 | 10/11/2016 |
PAISAJES URBANOS DEL MEDITERRANEO SL | Consejero Delegado | 07/06/2011 | |
PAISAJES URBANOS DEL MEDITERRANEO SL | Consejero | 07/06/2011 | |
GENERAL ATLANTIC BUSINESS SA | Presidente | 25/10/2010 | 22/03/2011 |
GENERAL ATLANTIC BUSINESS SA | Consejero | 25/10/2010 | 22/03/2011 |
CBC ATLANTIC 2007 SL | Vicepresidente | 04/01/2011 | |
CBC ATLANTIC 2007 SL | Consejero | 04/01/2011 | |
CANTALAR PROMOCIONES 2006 SL | Consejero | 09/12/2010 |
VINCULACIONES DE DEL NOCE RENATO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL NOCE RENATO
Empresa: CANTALAR PROMOCIONES 2006 SL
Administrador Solidario
- Del Noce Renato
- Herrero Cuenca Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 25, S 8, H A 118541, I/A 5 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-03
Empresa: PAISAJES URBANOS DEL MEDITERRANEO SL
Consejero Delegado
- Del Noce Renato
- EDIVAL CASA SL
- Perez Mateos Higinio
- VIVIENDAS EDIVAL SA
Consejero
- Del Noce Renato
- EDIVAL CASA SL
- Perez Mateos Higinio
- VIVIENDAS EDIVAL SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8648, L 5935, F 167, S 8, H V 120704, I/A 3 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-46
Empresa: GENERAL ATLANTIC BUSINESS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Del Noce Renato
- Herrero Cuenca Jose Miguel
- Perez Mateos Higinio
Presidente
- Del Noce Renato
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3120 , F 147, S 8, H A 102852, I/A 8 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-03
Empresa: CBC ATLANTIC 2007 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Del Noce Renato
- Herrero Cuenca Jose Miguel
- Perez Mateos Higinio
- Vidal Ros Santiago
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Del Noce Renato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 36, S 8, H A 104955, I/A 5 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-03
Empresa: CANTALAR PROMOCIONES 2006 SL
Administrador Solidario
- Del Noce Renato
- Herrero Cuenca Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 25, S 8, H A 118541, I/A 4 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-03
Empresa: CANTALAR PROMOCIONES 2006 SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 25, S 8, H A 118541, I/A 4 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-03
Empresa: GENERAL ATLANTIC BUSINESS SA
Consejero
- Del Noce Renato
- Herrero Cuenca Jose Miguel
- Perez Mateos Higinio
Presidente
- Del Noce Renato
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3120 , F 147, S 8, H A 102852, I/A 7 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-03
Información de DEL NOCE RENATO
Mostramos los datos de DEL NOCE RENATO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL NOCE RENATO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos