DEL NIDO BENAVENTE OSCAR LUIS
Informe ejecutivo de DEL NIDO BENAVENTE OSCAR LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL NIDO BENAVENTE OSCAR LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUIMORO SL | Administrador Unico | 15/01/2009 | 07/03/2018 |
SPORTING & BETTING SL | Administrador Solidario | 27/07/2010 | 15/09/2014 |
SPORTING & BETTING SL | Administrador Mancomunado | 27/07/2010 |
VINCULACIONES DE DEL NIDO BENAVENTE OSCAR LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL NIDO BENAVENTE OSCAR LUIS
Empresa: AGUIMORO SL
Administrador Unico
- Del Nido Benavente Oscar Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 85, S 8, H SE 22404, I/A 12 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-41
Empresa: SPORTING & BETTING SL
Administrador Solidario
- Del Nido Benavente Oscar Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787, L 1700, F 44, S 8, H MA 48847, I/A 9 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-29
Empresa: SPORTING & BETTING SL
Administrador Solidario
- Del Nido Benavente Oscar Luis
- Duran Martin Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787, L 1700, F 43, S 8, H MA 48847, I/A 8 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-29
Empresa: SPORTING & BETTING SL
Administrador Mancomunado
- Acedo Del Olmo Gil Jose Antonio
- Del Nido Benavente Oscar Luis
- Duran Martin Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787, L 1700, F 43, S 8, H MA 48847, I/A 8 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-29
Empresa: AGUIMORO SL
Administrador Unico
- Del Nido Benavente Oscar Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 84, S 8, H SE 22404, I/A 9 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-41
Información de DEL NIDO BENAVENTE OSCAR LUIS
Mostramos los datos de DEL NIDO BENAVENTE OSCAR LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL NIDO BENAVENTE OSCAR LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos