DEL MORAL SUSI MARIA DE LA PAZ
Informe ejecutivo de DEL MORAL SUSI MARIA DE LA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL MORAL SUSI MARIA DE LA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIA DE LA PAZ DEL MORAL SUSI SL | Apoderado | 20/12/2017 |
VINCULACIONES DE DEL MORAL SUSI MARIA DE LA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL MORAL SUSI MARIA DE LA PAZ
Empresa: MARIA DE LA PAZ DEL MORAL SUSI SL
Apoderado
- Del Moral Susi Maria De La Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 117, S 8, H J 21632, I/A 3 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-23
Empresa: MARIA DE LA PAZ DEL MORAL SUSI SL
Administrador Unico
- Del Moral Susi Maria De La Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 117, S 8, H J 21632, I/A 2 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-23
Empresa: MARIA DE LA PAZ DEL MORAL SUSI SL
Administrador Unico
- Del Moral Susi Maria De La Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 115, S 8, H J 21632, I/A 1 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-23
Empresa: NPF-ITAERS SL
Apoderado
- Del Moral Susi Maria De La Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 113, S 8, H AL 35479, I/A 8 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-04
Empresa: AUTOCARES PULIVERA SL
Apoderado
- Del Moral Susi Maria De La Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 59 , F 134, S 8, H J 1838, I/A 13 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-23
Empresa: AUTOCARES PULIVERA SL
Apoderado
- Del Moral Susi Maria De La Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 59 , F 134, S 8, H J 1838, I/A 12 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-23
Información de DEL MORAL SUSI MARIA DE LA PAZ
Mostramos los datos de DEL MORAL SUSI MARIA DE LA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL MORAL SUSI MARIA DE LA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos