DEL MORAL PEREZ SONIA MARIA
Informe ejecutivo de DEL MORAL PEREZ SONIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL MORAL PEREZ SONIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOURMET ON WHEELS SL | Apoderado Solidario | 16/07/2024 | |
MEDIREST SOCIAL RESIDENCIAS SL | Apoderado Solidario | 15/04/2024 | |
ASISTENTES ESCOLARES SL | Apoderado Solidario | 15/04/2024 | |
EUREST CATALUNYA SL | Apoderado Solidario | 12/04/2024 | |
EUREST EUSKADI SL | Apoderado | 11/04/2024 | |
SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACION SA | Apoderado Solidario | 11/04/2024 | |
EUREST SERVICIOS FERIALES SL | Apoderado | 10/04/2024 | |
EUREST PARQUES SL | Apoderado | 08/04/2024 | |
EUREST COLECTIVIDADES SL | Apoderado | 05/04/2024 |
VINCULACIONES DE DEL MORAL PEREZ SONIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL MORAL PEREZ SONIA MARIA
Empresa: GOURMET ON WHEELS SL
Apoderado Solidario
- Del Moral Perez Sonia Maria
- Pezzella Risueño Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 332628, I/A 59 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: ASISTENTES ESCOLARES SL
Apoderado Solidario
- Del Moral Perez Sonia Maria
- Pezzella Risueño Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48544 , F 153, S 8, H B 241042, I/A 62 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: MEDIREST SOCIAL RESIDENCIAS SL
Apoderado Solidario
- Del Moral Perez Sonia Maria
- Pezzella Risueño Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 143, S 8, H B 12248, I/A 69 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: EUREST CATALUNYA SL
Apoderado Solidario
- Del Moral Perez Sonia Maria
- Pezzella Risueño Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49000 , F 82, S 8, H B 85411, I/A 80 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Apoderado Solidario
- Del Moral Perez Sonia Maria
- Pezzella Risueño Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4473 , F 162, S 8, H Z 755, I/A 61 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-50
Empresa: EUREST EUSKADI SL
Apoderado
- Del Moral Perez Sonia Maria
- Pezzella Risueño Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6141 , F 19, S 8, H BI 60217, I/A 63 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-48
Empresa: EUREST SERVICIOS FERIALES SL
Apoderado
- Del Moral Perez Sonia Maria
- Pezzella Risueño Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43384 , F 160, S 8, H M 571158, I/A 52 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-28
Empresa: EUREST PARQUES SL
Apoderado
- Del Moral Perez Sonia Maria
- Pezzella Risueño Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44343 , F 16, S 8, H M 750934, I/A 12 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Empresa: EUREST COLECTIVIDADES SL
Apoderado
- Del Moral Perez Sonia Maria
- Pezzella Risueño Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 205, S 8, H M 50559, I/A 158 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Información de DEL MORAL PEREZ SONIA MARIA
Mostramos los datos de DEL MORAL PEREZ SONIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL MORAL PEREZ SONIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos