DEL HOYO MORA ALBERTO
Informe ejecutivo de DEL HOYO MORA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL HOYO MORA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANARY CORNER SL | Administrador Solidario | 29/11/2022 | |
BIDIRO DREAM SL | Administrador Unico | 10/05/2018 | |
TECONO EXPLOTACIONES SL | Administrador Unico | 05/02/2018 | |
HOYOMORAL SL | Administrador Unico | 13/07/2015 | |
CABO DE BUENAVENTURA SL | Administrador Mancomunado | 05/05/2015 |
VINCULACIONES DE DEL HOYO MORA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL HOYO MORA ALBERTO
Empresa: CANARY CORNER SL
Administrador Solidario
- Del Hoyo Mora Alberto
- Rodriguez Gutierrez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3823 , F 187, S 8, H TF 69021, I/A 1 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-38
Empresa: BIDIRO DREAM SL
Administrador Unico
- Del Hoyo Mora Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 96, S 8, H TF 60926, I/A 1 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-38
Empresa: BIDIRO DREAM SL
Socio Único
- Del Hoyo Mora Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 96, S 8, H TF 60926, I/A 1 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-38
Empresa: TECONO EXPLOTACIONES SL
Administrador Unico
- Del Hoyo Mora Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 86, S 8, H TF 60409, I/A 1 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-38
Empresa: HOYOMORAL SL
Administrador Unico
- Del Hoyo Mora Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3392 , F 171, S 8, H TF 55651, I/A 1 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-38
Empresa: CABO DE BUENAVENTURA SL
Administrador Mancomunado
- Cuesta De Loño Eloy
- Del Hoyo Mora Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 96, S 8, H TF 55272, I/A 1 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-38
Empresa: ANIMAL RACIONAL SL
Liquidador
- Del Hoyo Mora Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27490 , F 155, S 8, H M 495343, I/A 3 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-28
Empresa: ANIMAL RACIONAL SL
Administrador Solidario
- Del Hoyo Mora Alberto
- Pazos Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27490 , F 155, S 8, H M 495343, I/A 2 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-28
Empresa: ANIMAL RACIONAL SL
Administrador Solidario
- Del Hoyo Mora Alberto
- Pazos Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27490 , F 152, S 8, H M 495343, I/A 1 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-28
Información de DEL HOYO MORA ALBERTO
Mostramos los datos de DEL HOYO MORA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL HOYO MORA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos