DEL FRAILE VICIOSO ROBERTO
Informe ejecutivo de DEL FRAILE VICIOSO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL FRAILE VICIOSO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEL FRAILE FRUTAS Y VERDURAS SL | Apoderado Solidario | 13/06/2022 | |
DEL FRAILE FRUTAS Y VERDURAS SL | Consejero | 12/02/2020 | |
FRUTAS DEL FRAILE SL | Administrador Solidario | 15/07/2015 |
VINCULACIONES DE DEL FRAILE VICIOSO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL FRAILE VICIOSO ROBERTO
Empresa: DEL FRAILE FRUTAS Y VERDURAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Lombra Rafael
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Enriquez Alvarez Mercedes
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
- Gonzalez Ferreira Jose Carlos
- Martin O'driscoll Donal
- Martinez Garcia Natalia
- Mecho Carregui Joaquin Vicente
- Palaez Gonzalez Elena
- Payo Alcazar Raimundo
- Rey Rodriguez Angel
- Vozmediano Serradilla Jose Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 42, S 8, H C 58940, I/A 10 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-15
Empresa: DEL FRAILE FRUTAS Y VERDURAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Lomba Rafael
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Flores Collado Juan Antonio
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
- Garcia Corrochano Soledad
- Gonzalez Ferreira Jose Carlos
- Martin O'driscoll Donal
- Martinez Garcia Natalia
- Mecho Carregui Joaquin Vicente
- Payo Alcazar Raimundo
- Serrano Bailen Estefania
- Vozmediano Serradilla Jose Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 37, S 8, H C 58940, I/A 7 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-15
Empresa: DEL FRAILE FRUTAS Y VERDURAS SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Lomba Rafael
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
- Payo Alcazar Raimundo
- Pelaez Gonzalez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 37, S 8, H C 58940, I/A 8 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-15
Empresa: DEL FRAILE FRUTAS Y VERDURAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Lombra Rafael
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Enriquez Alvarez Mercedes
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
- Gonzalez Ferreira Jose Carlos
- Martin O'driscoll Donal
- Martinez Garcia Natalia
- Mecho Carregui Joaquin Vicente
- Palaez Gonzalez Elena
- Payo Alcazar Raimundo
- Rey Rodriguez Angel
- Vozmediano Serradilla Jose Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3696 , F 143, S 8, H C 58940, I/A 4 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-15
Empresa: DEL FRAILE FRUTAS Y VERDURAS SL
Consejero
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
- Rey Rodriguez Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3696 , F 142, S 8, H C 58940, I/A 3 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-15
Empresa: DEL FRAILE FRUTAS Y VERDURAS SL
Administrador Solidario
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3696 , F 142, S 8, H C 58940, I/A 3 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-15
Empresa: DEL FRAILE FRUTAS Y VERDURAS SL
Administrador Solidario
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3696 , F 140, S 8, H C 58940, I/A 1 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-15
Empresa: FRUTAS DEL FRAILE SL
Administrador Solidario
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29815 , F 55, S 8, H M 536436, I/A 3 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
Empresa: FRUTAS DEL FRAILE SL
Consejero Delegado Solidario
- Del Fraile Alvarez Baldomero
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
Consejero
- Del Fraile Alvarez Baldomero
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
Presidente
Secretario
- Del Fraile Vicioso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29815 , F 55, S 8, H M 536436, I/A 3 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
Empresa: FRUTAS DEL FRAILE SA
Consejero Delegado Solidario
- Del Fraile Alvarez Baldomero
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
Consejero
- Del Fraile Alvarez Baldomero
- Del Fraile Vicioso Roberto
- Fraile Vicioso Francisco Javier Del
Presidente
Secretario
- Del Fraile Vicioso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 225, S 8, H C 10551, I/A 9 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-15
VER MAS ACTOS
Información de DEL FRAILE VICIOSO ROBERTO
Mostramos los datos de DEL FRAILE VICIOSO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL FRAILE VICIOSO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos