DEL CID MUÑOZ MARGARITA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de DEL CID MUÑOZ MARGARITA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL CID MUÑOZ MARGARITA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALAGAPORT SL | Consejero | 15/01/2020 | 03/02/2023 |
ACOSOL SA | Presidente | 21/10/2016 | 12/11/2019 |
ACOSOL SA | Consejero | 21/10/2016 | 12/11/2019 |
ACOSOL SA | Presidente | 03/12/2015 | 21/10/2016 |
ACOSOL SA | Consejero | 03/12/2015 | 21/10/2016 |
VINCULACIONES DE DEL CID MUÑOZ MARGARITA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CID MUÑOZ MARGARITA DEL CARMEN
Empresa: MALAGAPORT SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5318, L 4225, F 179, S 8, H MA 77555, I/A 39 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-29
Empresa: MALAGAPORT SL
Consejero
- Del Cid Muñoz Margarita Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5318, L 4225, F 178, S 8, H MA 77555, I/A 36 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-29
Empresa: ACOSOL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ayala Garcia Jose Maria
- Cardeña Gomez Manuel Miguel
- Del Cid Muñoz Margarita Del Carmen
- Jimenez Rodriguez Mario
- Letters Peter Lawrie
- Marin Ayllon Diego
- Marin Marin Jose Miguel
- Mena Castilla Jose Antonio
- Mula Redruello Ana Maria
- Nozal Lajo Jose Angel
- Osorio Lozano Manuel
- Ruiz Leon Andres
- Sanchez Vera Juan-carlos
- Vega Rodriguez Diego Carmen
Presidente
- Del Cid Muñoz Margarita Del Carmen
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890, L 4797, F 42, S 8, H MA 16788, I/A 51 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-29
Empresa: ACOSOL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Del Cid Muñoz Margarita Del Carmen
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4865, L 3773, F 171, S 8, H MA 16788, I/A 47 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-29
Empresa: ACOSOL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Del Cid Muñoz Margarita Del Carmen
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4865, L 3773, F 171, S 8, H MA 16788, I/A 47 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-29
Empresa: ACOSOL SA
Consejero
- Del Cid Muñoz Margarita Del Carmen
- Mula Redruello Ana Maria
Presidente
- Del Cid Muñoz Margarita Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4865, L 3773, F 170, S 8, H MA 16788, I/A 45 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-29
Información de DEL CID MUÑOZ MARGARITA DEL CARMEN
Mostramos los datos de DEL CID MUÑOZ MARGARITA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CID MUÑOZ MARGARITA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos