DEL CID MUÑOZ MARGARITA
Informe ejecutivo de DEL CID MUÑOZ MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DEL CID MUÑOZ MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL SL | Consejero Delegado | 17/04/2024 | |
TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL SL | Consejero | 17/04/2024 | |
ACOSOL SA | Consejero | 24/10/2023 |
VINCULACIONES DE DEL CID MUÑOZ MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CID MUÑOZ MARGARITA
Apoderado
- Del Cid Muñoz Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5381, L 4288, F 91, S 8, H MA123071, I/A 27 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-29
Consejero Delegado
- Del Cid Muñoz Margarita
Consejero
- Del Cid Muñoz Margarita
- Escribano De Garaizabal Jose Carlos
- Gonzalez De Lara Y Sarria Javier
- Gonzalez Pazos Maria Esperanza
- Gonzalez Perez Jose Antonio
- Luna Garcia Antonio Jose
- Luque Garcia Jose
- Marmolejo Setien Manuel
- Marquez Torres Juan
- Ortega Urbano Cristobal
- Prado Seseña Jose
- Salado Escaño Jose Francisco
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5381, L 4288, F 90, S 8, H MA123071, I/A 26 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-29
Consejero Delegado
- Del Cid Muñoz Margarita
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5381, L 4288, F 90, S 8, H MA123071, I/A 26 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-29
Empresa: ACOSOL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cardeña Gomez Manuel Miguel
- Cintrano Montes Cristina Isabel
- Del Cid Muñoz Margarita
- Fernandez Fernandez Jose Manuel
- Garcia Urbano Jose Maria
- Jaime Arcas Sandra
- Lara Martin Juan Antonio
- Mancha Montero De Espinosa Matilde
- Marquez Garcia Enrique
- Mena Castilla Jose Antonio
- Mula Redruello Ana Maria
- Muñoz Uriol Maria Angeles
- Romero Morales Rodrigo
- Romero Moreno Felix
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890, L 4797, F 43, S 8, H MA 16788, I/A 54 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-29
Apoderado
- Del Cid Muñoz Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5381, L 4288, F 88, S 8, H MA123071, I/A 17 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-29
Consejero Delegado
- Del Cid Muñoz Margarita
Consejero
- Bernal Gutierrez Jose
- Del Cid Muñoz Margarita
- Escribano De Garaizabal Jose Carlos
- Gonzalez De Lara Y Sarria Javier
- Maldonado Estevez Juan Carlos
- Ortega Urbano Cristobal
- Perez Casero Jeronimo
- Prado Seseña Jose
- Rivas Campos Natacha
- Salado Escaño Jose Francisco
- Sanchez Ramirez Teresa
- Viquez Ruiz Jose Antonio
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5381, L 4288, F 86, S 8, H MA123071, I/A 15 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-29
Consejero Delegado
Consejero
- Bendodo Benasayag Elias
- Conde O'donnell Carlos Maria
- Conejo Rueda Francisco Javier
- Del Cid Muñoz Margarita
- Diaz Becerra Miguel
- Escribano De Garaizabal Jose Carlos
- Garcia Galvez Paloma
- Gonzalez De Lara Sarria Francisco Javier
- Mata Rico Ana Carmen
- Medina España Oscar
- Perez Casero Jeronimo
- Prado Seseña Jose
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5381, L 4288, F 84, S 8, H MA123071, I/A 9 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-29
Consejero
- Conejo Rueda Francisco Javier
- Del Cid Muñoz Margarita
- Diaz Becerra Miguel
- Garcia Galvez Paloma
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5381, L 4288, F 83, S 8, H MA123071, I/A 6 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-29
Empresa: ACOSOL SA
Consejero
- Del Cid Muñoz Margarita
Presidente
- Del Cid Muñoz Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4865, L 3773, F 170, S 8, H MA 16788, I/A 43 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-29
Empresa: CANAL TORREVISION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ans Iñiguez Maria Jose
- Del Cid Muñoz Margarita
- Del Cid Santaella Jose Ramon
- Doblas Torralbo Carmen
- Fernandez Montes Pedro
- Gavilan Rodriguez Jose Antonio
- Gonzalez Guzman Placido
- Herrera Donaire Salvador
- Jimenez Velasco Maria Jose
- Llamas Castañeda Maria Isabel
- Navarro Rico Encarnacion
- Ortiz Garcia Jose
- Ortuño Conejo Juan
- Sanchez Garcia Rafael
- Villanova Rueda Joaquin
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4722, L 3630, F 134, S 8, H MA103992, I/A 3 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-29
VER MAS ACTOS
Información de DEL CID MUÑOZ MARGARITA
Mostramos los datos de DEL CID MUÑOZ MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CID MUÑOZ MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos