DEL CERRO PEÑALVER JOSE
Informe ejecutivo de DEL CERRO PEÑALVER JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DEL CERRO PEÑALVER JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRAVE BUNNIES AIE | Socio Miembr | 02/02/2022 | 06/11/2023 |
LEAYPOP AIE | Socio Miembr | 20/01/2021 | 24/03/2022 |
CLEO AND CUQUIN T2 AIE | Socio Miembr | 05/02/2021 |
VINCULACIONES DE DEL CERRO PEÑALVER JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CERRO PEÑALVER JOSE
Empresa: BRAVE BUNNIES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 18, S 8, H GC 55786, I/A 5 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-35
Empresa: LEAYPOP AIE
Socio Miembr
- Cardenes Rivero Orbinda Noelia
- Castillo Muñoz Felipe Ignacio
- Cullen Thorner Ana Maria
- Del Cerro Peñalver Jose
- Delgado Villa Juan Pablo
- Espino Martin Jose Domingo
- Guadalupe Plaza Cesar
- Guzman Ramos Manuel
- Hernandez Lecuona Antonio
- INVERSIONES PARDO Y GALARZA SL
- NARBEN CANARIAS 2013 SL
- Pascual Acosta Manuel
- RS MEDICAL COMPANY SL
- RS MEDICAL SL
- Vignolo Lobato Valeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 118, S 8, H GC 55782, I/A 5 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-35
Empresa: BRAVE BUNNIES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 17, S 8, H GC 55786, I/A 3 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-35
Empresa: CLEO AND CUQUIN T2 AIE
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2233 , F 138, S 8, H GC 54001, I/A 7 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-35
Empresa: LEAYPOP AIE
Socio Miembr
- Cardenes Rivero Orbinda Noelia
- Castillo Muñoz Felipe Ignacio
- Cullen Thorner Ana Maria
- Del Cerro Peñalver Jose
- Delgado Villa Juan Pablo
- Guadalupe Plaza Cesar
- Guzman Ramos Manuel
- Hernandez Lecuona Antonio
- INVERSIONES PARDO & GALARZA SL
- Martin Espino Jose Domingo
- NARBEN CANARIAS 2013 SL
- Pascual Acosta Manuel
- RS MEDICAL COMPANY SL
- RS MEDICAL SL
- Vignolo Lobato Valeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 3, S 8, H GC 55782, I/A 3 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-35
Información de DEL CERRO PEÑALVER JOSE
Mostramos los datos de DEL CERRO PEÑALVER JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CERRO PEÑALVER JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos