DEL CERRO PALACIOS FRANCISCO FERNANDO
Informe ejecutivo de DEL CERRO PALACIOS FRANCISCO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL CERRO PALACIOS FRANCISCO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRIDGESTONE HISPANIA MANUFACTURING SL | Apoderado | 06/06/2018 |
VINCULACIONES DE DEL CERRO PALACIOS FRANCISCO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CERRO PALACIOS FRANCISCO FERNANDO
Consejero
- Del Cerro Palacios Francisco Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5869 , F 70, S 8, H BI 71722, I/A 24 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-48
Apoderado
- Beltran Diaz Oscar-fernando
- Del Cerro Palacios Francisco Fernando
- Hernandez Gabiola Pedro Luis
- Luzan Diez Enrique
- Ruiz De La Illa Garcia De Andoain Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5775 , F 124, S 8, H BI 71722, I/A 5 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-48
Consejero
- Del Cerro Palacios Francisco Fernando
- Hernandez Gabiola Pedro Luis
- Luzan Diez Enrique
- Ruiz De La Illa Garcia De Andoain Roberto
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5775 , F 119, S 8, H BI 71722, I/A 1 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-48
Empresa: BRIDGESTONE HISPANIA SA
Apoderado
- Del Cerro Palacios Francisco Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 28, S 8, H BI 2263,A , I/ 456 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-48
Empresa: BRIDGESTONE HISPANIA SA
Apoderado
- Ballesteros Cantabrana Alberto
- Del Cerro Palacios Francisco Fernando
- Hernandez Gabiola Pedro Luis
- Miñon Nogal Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 15, S 8, H BI 2263,A , I/ 433 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-48
Empresa: BRIDGESTONE HISPANIA SA
Apoderado
- Ballesteros Cantabrana Alberto
- Del Cerro Palacios Francisco Fernando
- Hernandez Gabiola Pedro Luis
- Miñon Nogal Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 12, S 8, H BI 2263,A , I/ 427 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-48
Empresa: BRIDGESTONE HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ballesteros Cantabrana Alberto
- Bilbao Guerra Juan Jose
- Del Cerro Palacios Francisco Fernando
- Miñon Nogal Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 12, S 8, H BI 2263,A , I/ 427 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-48
Información de DEL CERRO PALACIOS FRANCISCO FERNANDO
Mostramos los datos de DEL CERRO PALACIOS FRANCISCO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CERRO PALACIOS FRANCISCO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos