DEL CERRO GUTIERREZ RAFAEL
Informe ejecutivo de DEL CERRO GUTIERREZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL CERRO GUTIERREZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALCE PROYECTOS SL | Administrador Unico | 30/07/2019 | |
CEGAL PATRIMONIAL SL | Apoderado | 27/11/2015 | |
CEGAL PATRIMONIAL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 23/07/2013 | |
CEGAL PATRIMONIAL SL | Consejero | 09/02/2012 | |
CEGAL PATRIMONIAL SL | Apoderado Solidario | 09/02/2012 | |
GALCE PROYECTOS SL | Apoderado | 22/07/2009 |
VINCULACIONES DE DEL CERRO GUTIERREZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CERRO GUTIERREZ RAFAEL
Empresa: GALCE PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Del Cerro Gutierrez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18386 , F 163, S 8, H M 318938, I/A 6 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Empresa: CEGAL PATRIMONIAL SL
Apoderado
- Del Cerro Gutierrez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29620 , F 223, S 8, H M 533064, I/A 7 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Administrador Unico
- Del Cerro Gutierrez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9542 , F 113, S 8, H M 153363, I/A 8 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
Administrador Unico
- Del Cerro Gutierrez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9542 , F 113, S 8, H M 153363, I/A 7 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-28
Empresa: CEGAL PATRIMONIAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Cerro Galvez Jose
- Del Cerro Gutierrez Rafael
- Gutierrez Anton Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29620 , F 222, S 8, H M 533064, I/A 6 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-28
Empresa: CEGAL PATRIMONIAL SL
Apoderado Solidario
- Del Cerro Galvez Jose
- Del Cerro Gutierrez Rafael
- Gutierrez Anton Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29620 , F 66, S 8, H M 533064, I/A 2 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Empresa: CEGAL PATRIMONIAL SL
Consejero
- Del Cerro Galvez Jose
- Del Cerro Gutierrez Rafael
- Gutierrez Anton Maria Reyes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29620 , F 57, S 8, H M 533064, I/A 1 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Administrador Unico
- Del Cerro Gutierrez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9542 , F 113, S 8, H M 153363, I/A 6 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-28
Empresa: GALCE PROYECTOS SL
Apoderado
- Del Cerro Gutierrez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18386 , F 162, S 8, H M 318938, I/A 4 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-28
Información de DEL CERRO GUTIERREZ RAFAEL
Mostramos los datos de DEL CERRO GUTIERREZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CERRO GUTIERREZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos