DEL CASTILLO UGEDO JAIME
Informe ejecutivo de DEL CASTILLO UGEDO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL CASTILLO UGEDO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVATIVE SEI SL | Administrador Unico | 18/07/2024 | |
HAWAIANOS BILBAINOS SL | Administrador Solidario | 11/07/2024 | |
INFORMACION Y DESARROLLO SL | Administrador Solidario | 18/03/2024 | |
INFORMACION Y DESARROLLO SL | Apoderado | 16/01/2023 |
VINCULACIONES DE DEL CASTILLO UGEDO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CASTILLO UGEDO JAIME
Empresa: INNOVATIVE SEI SL
Administrador Unico
- Del Castillo Ugedo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83306, I/A 1 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-48
Empresa: HAWAIANOS BILBAINOS SL
Administrador Solidario
- Del Castillo Ugedo Jaime
- Fuente Gil Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 73947, I/A 5 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-48
Empresa: INFORMACION Y DESARROLLO SL
Administrador Solidario
- Del Castillo Ugedo Gabriela
- Del Castillo Ugedo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 127, S 8, H BI 15484, I/A 15 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-48
Empresa: INFORMACION Y DESARROLLO SL
Apoderado
- Del Castillo Ugedo Gabriela
- Del Castillo Ugedo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 126, S 8, H BI 15484, I/A 14 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-48
Empresa: INNOVATIVE AMERICAN DINNER SL
Administrador Solidario
- Del Castillo Ugedo Jaime
- Gratacos Lincoln Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 169, S 8, H B 411933, I/A 4 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-08
Empresa: INNOVATIVE AMERICAN DINNER SL
Administrador Solidario
- Del Castillo Hermosa Jaime Victor
- Del Castillo Ugedo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 167, S 8, H B 411933, I/A 1 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-08
Información de DEL CASTILLO UGEDO JAIME
Mostramos los datos de DEL CASTILLO UGEDO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CASTILLO UGEDO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos