DEL CASTILLO SAN MIGUEL PABLO MANUEL
Informe ejecutivo de DEL CASTILLO SAN MIGUEL PABLO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL CASTILLO SAN MIGUEL PABLO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DC GANDIA EVENTOS SL | Administrador Solidario | 31/03/2017 | |
HOTELES GANDIA SA | Apoderado Solidario | 24/07/2009 |
VINCULACIONES DE DEL CASTILLO SAN MIGUEL PABLO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CASTILLO SAN MIGUEL PABLO MANUEL
Empresa: DC GANDIA EVENTOS SL
Administrador Solidario
- Del Castillo San Miguel Angela Manuela
- Del Castillo San Miguel Juan Luis
- Del Castillo San Miguel Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10261, L 7543, F 125, S 8, H V 175521, I/A 1 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-46
Liquidador Unico
- Del Castillo San Miguel Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9381, L 6663, F 208, S 8, H V 145498, I/A 2 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-46
Administrador Unico
- Del Castillo San Miguel Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9381, L 6663, F 208, S 8, H V 145498, I/A 2 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-46
Empresa: GANDIAPROTUR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bolta Casamayor Carlos
- Cambrils Camarena Joan Carles
- Del Castillo San Miguel Pablo Manuel
- Ferrer Bautista Andreu
- Gomez Muñoz Emilio
- Millet Castillo Gabriel Federico
- Miret Escriva Amparo
- Novell Sanxo Nestor Joan
- Puig Martinez Antonio
- Richart Perez Monica
- Sarch Ferrer Vicente Pedro
- Timoner Aparisi Victor
Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8929, L 6215, F 6, S 8, H V 130418, I/A 5 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-46
Administrador Unico
- Del Castillo San Miguel Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9381, L 6663, F 208, S 8, H V 145498, I/A 1 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-46
Empresa: HOTELES GANDIA SA
Apoderado Solidario
- Castillo San Miguel Juan Luis
- Del Castillo San Miguel Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418, L 731, F 218, S 8, H V 10192, I/A 14 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-46
Información de DEL CASTILLO SAN MIGUEL PABLO MANUEL
Mostramos los datos de DEL CASTILLO SAN MIGUEL PABLO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CASTILLO SAN MIGUEL PABLO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos