DEL CASTILLO MONTOYA ENRIQUE
Informe ejecutivo de DEL CASTILLO MONTOYA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL CASTILLO MONTOYA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOYL VIII SL | Administrador Mancomunado | 26/05/2016 | |
ELFO 47 SL | Administrador Unico | 14/01/2014 | |
ELFO 47 SL | Apoderado | 28/02/2013 |
VINCULACIONES DE DEL CASTILLO MONTOYA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CASTILLO MONTOYA ENRIQUE
Empresa: VOYL VIII SL
Administrador Mancomunado
- Del Castillo Montoya Enrique
- Garzon Rueda Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16068 , F 34, S 8, H M 272013, I/A 2 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
Empresa: V ALEXANDRE 2002 SL
Liquidador
- Del Castillo Montoya Enrique
- Garcia Rodriguez Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18240 , F 194, S 8, H M 315989, I/A 2 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Empresa: V ALEXANDRE 2002 SL
Administrador Solidario
- Del Castillo Montoya Enrique
- Garcia Rodriguez Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18240 , F 194, S 8, H M 315989, I/A 2 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Administrador Unico
- Del Castillo Montoya Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 115, S 8, H M 15649, I/A 11 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Empresa: ELFO 47 SL
Administrador Unico
- Del Castillo Montoya Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13286 , F 67, S 8, H M 215271, I/A 9 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Empresa: ELFO 47 SL
Apoderado
- Del Castillo Montoya Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13286 , F 66, S 8, H M 215271, I/A 7 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-28
Administrador Unico
- Del Castillo Montoya Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 115, S 8, H M 15649, I/A 10 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-28
Información de DEL CASTILLO MONTOYA ENRIQUE
Mostramos los datos de DEL CASTILLO MONTOYA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CASTILLO MONTOYA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos