DEL CASTILLO MARTINEZ DE LA CASA PABLO
Informe ejecutivo de DEL CASTILLO MARTINEZ DE LA CASA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DEL CASTILLO MARTINEZ DE LA CASA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOGEDESA VILLAVICIOSA SA | Representante | 30/03/2011 | 12/11/2012 |
CASA 2030 SA | Representante | 13/05/2011 | 30/10/2012 |
PROMOGEDESA SA | Representante | 28/03/2011 | 07/11/2011 |
VINCULACIONES DE DEL CASTILLO MARTINEZ DE LA CASA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CASTILLO MARTINEZ DE LA CASA PABLO
Empresa: PROMOGEDESA VILLAVICIOSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Representante
- Del Castillo Martinez De La Casa Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20004 , F 120, S 8, H M 352759, I/A 18 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Empresa: CASA 2030 SA
Consejero Delegado Solidario
Representante
- Del Castillo Martinez De La Casa Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23223 , F 63, S 8, H M 416196, I/A 9 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Empresa: PROMOGEDESA SA
Representante
- Del Castillo Martinez De La Casa Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 220, S 8, H M 323689, I/A 22 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-28
Empresa: CASA 2030 SA
Consejero
Representante
- Del Castillo Martinez De La Casa Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23223 , F 62, S 8, H M 416196, I/A 8 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: PROMOGEDESA VILLAVICIOSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Representante
- Del Castillo Martinez De La Casa Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20004 , F 119, S 8, H M 352759, I/A 15 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-28
Empresa: PROMOGEDESA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Representante
- Del Castillo Martinez De La Casa Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27212 , F 220, S 8, H M 323689, I/A 21 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-28
Información de DEL CASTILLO MARTINEZ DE LA CASA PABLO
Mostramos los datos de DEL CASTILLO MARTINEZ DE LA CASA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CASTILLO MARTINEZ DE LA CASA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos