DEL CASTILLO GARIJO JAIME
Informe ejecutivo de DEL CASTILLO GARIJO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL CASTILLO GARIJO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVAS LINEAS DE EXTINCION SL | Administrador Solidario | 04/08/2010 | 18/12/2017 |
GRUINSA GRUPO DE INCENDIOS SA | Administrador Solidario | 23/01/2013 | 23/08/2017 |
VINCULACIONES DE DEL CASTILLO GARIJO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CASTILLO GARIJO JAIME
Empresa: NUEVAS LINEAS DE EXTINCION SL
Administrador Solidario
- Del Castillo Garijo Jaime
- Pinilla Llorente Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 183, L 132, F 20, S 8, H SO 3189, I/A 4 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-42
Empresa: GRUINSA GRUPO DE INCENDIOS SA
Administrador Solidario
- Del Castillo Garijo Jaime
- Pinilla Llorente Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78, L 25, F 24, S 8, H SO 619, I/A 16 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-42
Empresa: GRUINSA GRUPO DE INCENDIOS SA
Administrador Solidario
- Del Castillo Garijo Jaime
- Pinilla Llorente Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 78, L 25, F 24, S 8, H SO 619, I/A 11 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-42
Empresa: NUEVAS LINEAS DE EXTINCION SL
Administrador Solidario
- Del Castillo Garijo Jaime
- Pinilla Llorente Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 183, L 132, F 18, S 8, H SO 3189, I/A 1 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-42
Información de DEL CASTILLO GARIJO JAIME
Mostramos los datos de DEL CASTILLO GARIJO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CASTILLO GARIJO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos