DEL CASTILLO BERMEJO RAFAEL
Informe ejecutivo de DEL CASTILLO BERMEJO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL CASTILLO BERMEJO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZADORA PONTEJOS SL | Apoderado Solidario | 18/09/2024 |
VINCULACIONES DE DEL CASTILLO BERMEJO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CASTILLO BERMEJO RAFAEL
Empresa: URBANIZADORA PONTEJOS SL
Apoderado Solidario
- Del Castillo Bermejo Rafael
- Del Castillo Santiago Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 12087, I/A 4 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-39
Empresa: CUASAR CAPITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bernal Trujillo Bruno
- Del Castillo Bermejo Rafael
- Erquicia Irazoqui Aitor
- Garcia Rico Joaquin
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Del Castillo Bermejo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 99, S 8, H NA 40805, I/A 7 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-31
Empresa: CUASAR CAPITAL SL
Consejero
- Bernal Trujillo Bruno
- Del Castillo Bermejo Rafael
- Erquicia Irazoqui Aitor
- Garcia Rico Joaquin
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Del Castillo Bermejo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 98, S 8, H NA 40805, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-31
Información de DEL CASTILLO BERMEJO RAFAEL
Mostramos los datos de DEL CASTILLO BERMEJO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CASTILLO BERMEJO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos