DEL CAMPO SAN ESTEBAN IGNACIO
Informe ejecutivo de DEL CAMPO SAN ESTEBAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL CAMPO SAN ESTEBAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCIS BILBAO 2019 SL | Administrador Unico | 08/01/2019 | |
COPPOLA BILBAO 2013 SL | Administrador Unico | 17/12/2013 | |
COPPOLA BILBAO 2013 SL | Apoderado | 16/05/2013 |
VINCULACIONES DE DEL CAMPO SAN ESTEBAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CAMPO SAN ESTEBAN IGNACIO
Empresa: FRANCIS BILBAO 2019 SL
Administrador Unico
- Del Campo San Esteban Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5826 , F 12, S 8, H BI 72722, I/A 1 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-48
Empresa: COPPOLA BILBAO 2013 SL
Administrador Unico
- Del Campo San Esteban Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5356 , F 218, S 8, H BI 62001, I/A 3 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-48
Empresa: COPPOLA BILBAO 2013 SL
Apoderado
- Del Campo San Esteban Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5356 , F 217, S 8, H BI 62001, I/A 2 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-48
Información de DEL CAMPO SAN ESTEBAN IGNACIO
Mostramos los datos de DEL CAMPO SAN ESTEBAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CAMPO SAN ESTEBAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos