DEL CAMPO RUIZ MARIA DEL CARMEN PALOMA
Informe ejecutivo de DEL CAMPO RUIZ MARIA DEL CARMEN PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL CAMPO RUIZ MARIA DEL CARMEN PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONEYBA INVERSIONES SL | Consejero | 08/08/2016 | 14/04/2023 |
MONEYBA INVERSIONES SL | Presidente | 08/08/2016 | 14/04/2023 |
VALORES INMOBILIARIOS SA | Consejero Delegado Solidario | 25/05/2009 | 17/02/2011 |
VALORES INMOBILIARIOS SA | Consejero | 25/05/2009 | 17/02/2011 |
VINCULACIONES DE DEL CAMPO RUIZ MARIA DEL CARMEN PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CAMPO RUIZ MARIA DEL CARMEN PALOMA
Empresa: MONEYBA INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Del Campo Ruiz Maria Del Carmen Paloma
- Jimenez Del Campo Fernando
- Jimenez Del Campo Mariana
Presidente
- Del Campo Ruiz Maria Del Carmen Paloma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 177, S 8, H GC 46607, I/A 7 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-35
Empresa: MONEYBA INVERSIONES SL
Consejero
- Del Campo Ruiz Maria Del Carmen Paloma
Presidente
- Del Campo Ruiz Maria Del Carmen Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 177, S 8, H GC 46607, I/A 5 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-35
Empresa: VALORES INMOBILIARIOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Del Campo Ruiz Maria Del Carmen Paloma
Consejero
- Del Campo Ruiz Maria Del Carmen Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 95, S 8, H GC 3142, I/A 7 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-35
Empresa: VALORES INMOBILIARIOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Del Campo Ruiz Maria Del Carmen Paloma
- Jimenez Del Campo Fernando
- Jimenez Del Campo Mariana
- Jimenez Rodriguez Oscar
Consejero
- Del Campo Ruiz Maria Del Carmen Paloma
- Jimenez Del Campo Fernando
- Jimenez Del Campo Mariana
- Jimenez Rodriguez Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 94, S 8, H GC 3142, I/A 6 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-35
Información de DEL CAMPO RUIZ MARIA DEL CARMEN PALOMA
Mostramos los datos de DEL CAMPO RUIZ MARIA DEL CARMEN PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CAMPO RUIZ MARIA DEL CARMEN PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos