DEL CAMPO PEREZ GONZALO
Informe ejecutivo de DEL CAMPO PEREZ GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL CAMPO PEREZ GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELEVADORES BURGOS SL | Apoderado | 23/09/2014 |
VINCULACIONES DE DEL CAMPO PEREZ GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CAMPO PEREZ GONZALO
Empresa: ELEVADORES BURGOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Del Campo Perez Gonzalo
- ORONA HOLDING SA
- ULAHI SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667, L 458, F 187, S 8, H BU 5356, I/A 22 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-09
Empresa: ELEVADORES BURGOS SL
Apoderado
- Del Campo Perez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667, L 458, F 185, S 8, H BU 5356, I/A 17 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-09
Empresa: ELEVADORES BURGOS SL
Apoderado
- Del Campo Perez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667, L 458, F 185, S 8, H BU 5356, I/A 17 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-09
Empresa: ELEVADORES BURGOS SL
Apoderado
- Del Campo Aguirre Eugenio
- Del Campo Perez Gonzalo
- Mazo Varas Javier
- Mazo Varas Javier
- Mazo Varas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596, L 387, F 113, S 8, H BU 5356, I/A 13 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-09
Empresa: ELEVADORES BURGOS SL
Apoderado
- Del Campo Perez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596, L 387, F 112, S 8, H BU 5356, I/A 10 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-09
Empresa: ELEVADORES BURGOS SL
Apoderado
- Del Campo Perez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596, L 387, F 110, S 8, H BU 5356, I/A 8 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-09
Empresa: ELEVADORES BURGOS SL
Consejero
- Del Campo Aguirre Eugenio
- Del Campo Perez Gonzalo
- ORONA HOLDING SA
- Perez Gozalo Florentino
- ULAHI SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596, L 387, F 110, S 8, H BU 5356, I/A 7 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-09
Información de DEL CAMPO PEREZ GONZALO
Mostramos los datos de DEL CAMPO PEREZ GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CAMPO PEREZ GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos