DEL CAMPO LORENZO CELESTINO
Informe ejecutivo de DEL CAMPO LORENZO CELESTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL CAMPO LORENZO CELESTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRISUR SOLUCIONES LOGISTICAS SL | Apoderado | 10/11/2016 |
VINCULACIONES DE DEL CAMPO LORENZO CELESTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CAMPO LORENZO CELESTINO
Empresa: DISTRISUR SOLUCIONES LOGISTICAS SL
Apoderado
- Del Campo Lorenzo Celestino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 50, S 8, H CA 50534, I/A 2 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-11
Empresa: UNI-LIFT TRUCKS SL
Administrador Solidario
- Del Campo Lorenzo Celestino
- Del Campo Lorenzo Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 9, S 8, H CA 45253, I/A 2 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-11
Empresa: UNI-LIFT TRUCKS SL
Administrador Solidario
- Del Campo Lorenzo Celestino
- Del Campo Lorenzo Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 8, S 8, H CA 45253, I/A 1 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-11
Empresa: CARRETILLAS SAN ROQUE 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Del Campo Lorenzo Celestino
- Perez Umbria Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1829 , F 164, S 8, H CA 34005, I/A 3 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Información de DEL CAMPO LORENZO CELESTINO
Mostramos los datos de DEL CAMPO LORENZO CELESTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CAMPO LORENZO CELESTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos