DEL CAMPO LOPEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de DEL CAMPO LOPEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DEL CAMPO LOPEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE ESTUDIOS JURITECNIA SL | Socio Unico | 04/05/2010 |
VINCULACIONES DE DEL CAMPO LOPEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CAMPO LOPEZ FERNANDO
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS JURITECNIA SL
Administrador Unico
- Del Campo Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 55 , F 54, S 8, H BI 715,B , I/ 9 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-48
Empresa: JURITECNIA PUBLICACIONES TECNICAS SL
Liquidador
- Del Campo Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 136, S 8, H BI 17296, I/A 4 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-48
Empresa: JURITECNIA PUBLICACIONES TECNICAS SL
Administrador Unico
- Del Campo Lopez Fernando
Liquidador
- Del Campo Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 136, S 8, H BI 17296, I/A 4 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-48
Empresa: FERJOMA CONTEC SL
Liquidador
- Del Campo Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 82, S 8, H BI 24718, I/A 4 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-48
Empresa: FERJOMA CONTEC SL
Administrador Unico
- Del Campo Lopez Fernando
Liquidador
- Del Campo Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 82, S 8, H BI 24718, I/A 4 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-48
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS JURITECNIA SL
Administrador Unico
- Del Campo Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 55 , F 54, S 8, H BI 715,B , I/ 7 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-48
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS JURITECNIA SL
Administrador Solidario
- Del Campo Lopez Fernando
- Lopez San Sebastian Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 55 , F 54, S 8, H BI 715,B , I/ 7 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-48
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS JURITECNIA SL
Socio Único
- Del Campo Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 55 , F 54, S 8, H BI 715,B , I/ 7 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-48
Empresa: JARATE PREVENCION SL
Administrador Solidario
- Del Campo Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4416 , F 158, S 8, H BI 39556, I/A 5 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-48
Información de DEL CAMPO LOPEZ FERNANDO
Mostramos los datos de DEL CAMPO LOPEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CAMPO LOPEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos