DEL CAMPO DIEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de DEL CAMPO DIEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL CAMPO DIEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REESTRUCTURA DESARROLLO Y AMPLIACION SA | Socio Unico | 17/01/2011 | |
REESTRUCTURA DESARROLLO Y AMPLIACION SA | Administrador Unico | 17/08/2010 |
VINCULACIONES DE DEL CAMPO DIEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CAMPO DIEZ MIGUEL ANGEL
Administrador Unico
- Del Campo Diez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9336 , F 33, S 8, H M 150122, I/A 8 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-28
Empresa: IDEA PROMOCIONAL SA
Liquidador
- Del Campo Diez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13217 , F 15, S 8, H M 213986, I/A 11 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Empresa: IDEA PROMOCIONAL SA
Administrador Unico
- Del Campo Diez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13217 , F 15, S 8, H M 213986, I/A 11 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Administrador Unico
- Del Campo Diez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9336 , F 33, S 8, H M 150122, I/A 6 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: IDEA PROMOCIONAL SA
Administrador Unico
- Del Campo Diez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13217 , F 14, S 8, H M 213986, I/A 10 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
Socio Único
- Del Campo Diez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9336 , F 33, S 8, H M 150122, I/A 5 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Administrador Unico
- Del Campo Diez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9336 , F 32, S 8, H M 150122, I/A 4 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-28
Empresa: IDEA PROMOCIONAL SA
Administrador Unico
- Del Campo Diez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13217 , F 14, S 8, H M 213986, I/A 9 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-28
Información de DEL CAMPO DIEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de DEL CAMPO DIEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CAMPO DIEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos