DEL CAMPO CAÑAS JORGE LUIS
Informe ejecutivo de DEL CAMPO CAÑAS JORGE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL CAMPO CAÑAS JORGE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADKO INDUSTRIAS QUIMICAS SL | Socio Unico | 22/11/2017 | |
ADKO INDUSTRIAS QUIMICAS SL | Administrador Unico | 22/11/2017 | |
PRODECO INDUSTRIAS QUIMICAS SA | Administrador Unico | 03/08/2015 |
VINCULACIONES DE DEL CAMPO CAÑAS JORGE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CAMPO CAÑAS JORGE LUIS
Empresa: PRODECO INDUSTRIAS QUIMICAS SA
Administrador Unico
- Del Campo Cañas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 217, S 8, H LO 6547, I/A 8 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-26
Empresa: ADKO INDUSTRIAS QUIMICAS SL
Administrador Unico
- Del Campo Cañas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36590 , F 161, S 8, H M 656762, I/A 1 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Empresa: ADKO INDUSTRIAS QUIMICAS SL
Socio Único
- Del Campo Cañas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36590 , F 161, S 8, H M 656762, I/A 1 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Empresa: PRODECO INDUSTRIAS QUIMICAS SA
Administrador Unico
- Del Campo Cañas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 215, S 8, H LO 6547, I/A 6 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-26
Empresa: PRODECO INDUSTRIAS QUIMICAS SA
Administrador Solidario
- Azofra Monasterio Ricardo
- Del Campo Cañas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 215, S 8, H LO 6547, I/A 6 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-26
Empresa: PRODECO INDUSTRIAS QUIMICAS SA
Administrador Solidario
- Azofra Monasterio Ricardo
- Del Campo Cañas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 215, S 8, H LO 6547, I/A 5 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-26
Empresa: PRODECO INDUSTRIAS QUIMICAS SA
Administrador Solidario
- Azofra Monasterio Ricardo
- Del Campo Cañas Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 215, S 8, H LO 6547, I/A 4 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-26
Información de DEL CAMPO CAÑAS JORGE LUIS
Mostramos los datos de DEL CAMPO CAÑAS JORGE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CAMPO CAÑAS JORGE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos