DEL BUSTO BELMONTE RAUL
Informe ejecutivo de DEL BUSTO BELMONTE RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL BUSTO BELMONTE RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMATICOS ASTURIAS SA | Consejero Delegado | 22/10/2021 | |
OPERAPUESTASASTUR SL | Secretario | 09/04/2018 | |
OPERAPUESTASASTUR SL | Consejero | 09/04/2018 | |
AUTOMATICOS ASTURIAS SA | Presidente | 22/11/2011 | |
AUTOMATICOS ASTURIAS SA | Consejero | 22/11/2011 |
VINCULACIONES DE DEL BUSTO BELMONTE RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL BUSTO BELMONTE RAUL
Empresa: AUTOMATICOS ASTURIAS SA
Consejero
- Blanco Piñera Manuel Corsino
- Del Busto Belmonte Raul
- Ferrero Alonso Ramon
- Gonzalez Castro Bernabe
Presidente
- Del Busto Belmonte Raul
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 18, S 8, H AS 7279, I/A 13 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-33
Empresa: AUTOMATICOS ASTURIAS SA
Consejero Delegado
- Del Busto Belmonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 18, S 8, H AS 7279, I/A 13 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-33
Empresa: AUTOMATICOS ASTURIAS SA
Consejero Delegado
- Del Busto Belmonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 18, S 8, H AS 7279, I/A 13 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-33
Empresa: OPERAPUESTASASTUR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Del Busto Belmonte Raul
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301 , F 113, S 8, H AS 52943, I/A 1 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-33
Empresa: AUTOMATICOS ASTURIAS SA
Consejero
- Blanco Piñera Manuel Corsino
- Del Busto Belmonte Raul
- Ferrero Alonso Ramon
- Gonzalez Castro Bernabe
Presidente
- Del Busto Belmonte Raul
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 17, S 8, H AS 7279, I/A 12 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-33
Empresa: AUTOMATICOS ASTURIAS SA
Consejero Delegado
- Del Busto Belmonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 17, S 8, H AS 7279, I/A 12 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-33
Empresa: AUTOMATICOS ASTURIAS SA
Consejero Delegado
- Del Busto Belmonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 17, S 8, H AS 7279, I/A 12 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-33
Empresa: AUTOMATICOS ASTURIAS SA
Consejero
- Blanco Piñera Manuel Corsino
- Del Busto Belmonte Raul
- Ferrero Alonso Ramon
- Gonzalez Castro Bernabe
Presidente
- Del Busto Belmonte Raul
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 17, S 8, H AS 7279, I/A 11 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-33
Empresa: AUTOMATICOS ASTURIAS SA
Consejero Delegado
- Del Busto Belmonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 17, S 8, H AS 7279, I/A 11 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-33
Empresa: AUTOMATICOS ASTURIAS SA
Consejero Delegado
- Del Busto Belmonte Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 17, S 8, H AS 7279, I/A 11 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-33
Información de DEL BUSTO BELMONTE RAUL
Mostramos los datos de DEL BUSTO BELMONTE RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL BUSTO BELMONTE RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos