DEL BOSQUE BARBERO ANTONIO
Informe ejecutivo de DEL BOSQUE BARBERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DEL BOSQUE BARBERO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBRA GESTION DE COOPERATIVAS SL | Administrador Unico | 08/05/2023 | |
PEÑA RETAMA SL | Administrador Unico | 09/07/2021 | |
VALDEZUELA SL | Administrador Unico | 01/09/2015 |
VINCULACIONES DE DEL BOSQUE BARBERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL BOSQUE BARBERO ANTONIO
Administrador Unico
- Del Bosque Barbero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 523423, I/A 2 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: CUBASAN GESTION PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Del Bosque Barbero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32709 , F 127, S 8, H M 588832, I/A 2 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Empresa: LIBRA GESTION DE COOPERATIVAS SL
Administrador Unico
- Del Bosque Barbero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45148 , F 150, S 8, H M 794456, I/A 1 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Empresa: GASTRONOTECA VALLADOLID SL
Administrador Unico
- Del Bosque Barbero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35703 , F 122, S 8, H M 641630, I/A 4 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Administrador Unico
- Del Bosque Barbero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29069 , F 185, S 8, H M 523425, I/A 2 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Administrador Unico
- Del Bosque Barbero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29069 , F 177, S 8, H M 523424, I/A 2 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Empresa: PEÑA RETAMA SL
Administrador Unico
- Del Bosque Barbero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 29, S 8, H M 54349, I/A 14 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-28
Administrador Mancomunado
- Del Bosque Barbero Antonio
- Garcia Queimadelos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 47, S 8, H VA 23463, I/A 3 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-47
Empresa: GASTRONOTECA VALLADOLID SL
Administrador Unico
- Del Bosque Barbero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35703 , F 122, S 8, H M 641630, I/A 3 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Empresa: GASTRONOTECA VALLADOLID SL
Administrador Mancomunado
- Del Bosque Barbero Antonio
- Garcia Queimadelos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35703 , F 122, S 8, H M 641630, I/A 3 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
VER MAS ACTOS
Información de DEL BOSQUE BARBERO ANTONIO
Mostramos los datos de DEL BOSQUE BARBERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL BOSQUE BARBERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos