DEL BARRIO VILLAZALA ELIAS
Informe ejecutivo de DEL BARRIO VILLAZALA ELIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL BARRIO VILLAZALA ELIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES DEL BARRIO SA | Liquidador Mancomunado | 30/11/2011 |
VINCULACIONES DE DEL BARRIO VILLAZALA ELIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL BARRIO VILLAZALA ELIAS
Empresa: HERMANOS DEL BARRIO SA
Liquidador Mancomunado
- Del Barrio Senise Camelia
- Del Barrio Senise Margarita
- Del Barrio Villazala Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24055 , F 28, S 8, H M 77043, I/A 15 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Empresa: HERMANOS DEL BARRIO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Barrio Fernandez Ivan
- Del Barrio Garcia Alfredo
- Del Barrio Garcia Pablo
- Del Barrio Senise Margarita
- Del Barrio Villazala Elias
Consejero
- Del Barrio Fernandez Ivan
- Del Barrio Garcia Alfredo
- Del Barrio Garcia Pablo
- Del Barrio Senise Margarita
- Del Barrio Villazala Elias
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24055 , F 28, S 8, H M 77043, I/A 15 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Empresa: PROMOCIONES DEL BARRIO SA
Liquidador Mancomunado
- Del Barrio Senise Camelia
- Del Barrio Senise Margarita
- Del Barrio Villazala Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4688 , F 224, S 8, H M 77044, I/A 14 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Empresa: PROMOCIONES DEL BARRIO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Barrio Fernandez Ivan
- Del Barrio Garcia Alfredo
- Del Barrio Garcia Pablo
- Del Barrio Senise Margarita
- Del Barrio Villazala Elias
Consejero
- Del Barrio Fernandez Ivan
- Del Barrio Garcia Alfredo
- Del Barrio Garcia Pablo
- Del Barrio Senise Margarita
- Del Barrio Villazala Elias
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4688 , F 224, S 8, H M 77044, I/A 14 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Empresa: PROMOCIONES DEL BARRIO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Barrio Villazala Elias
Consejero
- Del Barrio Villazala Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4688 , F 224, S 8, H M 77044, I/A 12 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
Empresa: HERMANOS DEL BARRIO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Del Barrio Villazala Elias
Consejero
- Del Barrio Villazala Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24055 , F 26, S 8, H M 77043, I/A 13 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Información de DEL BARRIO VILLAZALA ELIAS
Mostramos los datos de DEL BARRIO VILLAZALA ELIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL BARRIO VILLAZALA ELIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos