DEL BARRIO GONZALEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de DEL BARRIO GONZALEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL BARRIO GONZALEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUBAR AUTOMOCION SL | Administrador Unico | 08/07/2024 | |
PRODUCCIONES SOLARES VALLISOLETANAS SL | Administrador Mancomunado | 17/06/2024 | |
RENOVABLES VALLADOLID SL | Administrador Unico | 19/05/2023 | |
INVAYO SL | Administrador Unico | 12/04/2010 |
VINCULACIONES DE DEL BARRIO GONZALEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL BARRIO GONZALEZ JOSE MARIA
Empresa: BUBAR AUTOMOCION SL
Administrador Unico
- Del Barrio Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 34811, I/A 1 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-47
Administrador Mancomunado
- Del Barrio Gonzalez Jose Maria
- Real Morchon Cristina
- Real Negro Octaviano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 16169, I/A 3 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-47
Empresa: RENOVABLES VALLADOLID SL
Administrador Unico
- Del Barrio Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 139, S 8, H VA 33901, I/A 1 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-47
Empresa: YOHKON ENERGIA SA
Administrador Unico
- Del Barrio Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 146, S 8, H VA 19225, I/A 9 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-47
Empresa: YOHKON ENERGIA SA
Administrador Unico
- Del Barrio Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 145, S 8, H VA 19225, I/A 7 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-47
Empresa: YOHKON ENERGIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Del Barrio Gonzalez Jose Maria
- Real Morchon Cristina
Consejero
- Del Barrio Gonzalez Jose Maria
- Real Morchon Cristina
- Real Negro Luis
- Real Negro Octaviano
- Rodriguez Arias Carlos
- Zarzuela Lazaro Francisco Javier
Presidente
- Del Barrio Gonzalez Jose Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 145, S 8, H VA 19225, I/A 7 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-47
Consejero Delegado Solidario
- Adeva Toral Hugo
- Del Barrio Gonzalez Jose Maria
Consejero
- Adeva Toral Hugo
- Del Barrio Gonzalez Jose Maria
- Velazquez Delgado Juan Pablo
Presidente
- Del Barrio Gonzalez Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 78, S 8, H VA 19104, I/A 3 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-47
Empresa: INVAYO SL
Administrador Unico
- Del Barrio Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 92, S 8, H VA 23060, I/A 1 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-47
Información de DEL BARRIO GONZALEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de DEL BARRIO GONZALEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL BARRIO GONZALEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos