DEL ARCO DOBLADO FRANCISCO
Informe ejecutivo de DEL ARCO DOBLADO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL ARCO DOBLADO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORIZONT REAL ESTATE SL | Administrador Solidario | 22/11/2017 | |
REAL ESTATE BADAJOZ SL | Apoderado | 26/01/2017 | |
AVENIDA DE ELVAS REAL ESTATE SL | Apoderado | 26/01/2017 | |
ALAREX INGENIERIA SL | Administrador Unico | 16/09/2016 | |
JARDINES DEL GUADIANA SA | Apoderado | 20/07/2015 |
VINCULACIONES DE DEL ARCO DOBLADO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL ARCO DOBLADO FRANCISCO
Empresa: HORIZONT REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Del Arco Doblado Francisco
- Fernandez Vilella Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 51, S 8, H BA 28689, I/A 1 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-06
Empresa: AVENIDA DE ELVAS REAL ESTATE SL
Apoderado
- Del Arco Doblado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 222, S 8, H BA 28021, I/A 3 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-06
Empresa: REAL ESTATE BADAJOZ SL
Apoderado
- Del Arco Doblado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 217, S 8, H BA 28020, I/A 3 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-06
Empresa: ALAREX INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Del Arco Doblado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647 , F 191, S 8, H BA 27752, I/A 1 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-06
Empresa: JARDINES DEL GUADIANA SA
Apoderado
- Del Arco Doblado Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 534 , F 41, S 8, H BA 5245, I/A 24 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-06
Información de DEL ARCO DOBLADO FRANCISCO
Mostramos los datos de DEL ARCO DOBLADO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL ARCO DOBLADO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos