DEL AMO RENGEL RAQUEL
Informe ejecutivo de DEL AMO RENGEL RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DEL AMO RENGEL RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDITORIAL NUEVA ALCARRIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/03/2016 | |
GLOBAL HENARES SL | Apoderado | 15/12/2009 | 29/08/2012 |
INFORMACION Y COMUNICACION GLOBAL SL | Apoderado | 15/12/2009 | 29/08/2012 |
GLOBAL CASTILLA LA MANCHA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/02/2010 | 29/08/2012 |
EDITORIAL NUEVA ALCARRIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/03/2010 | 18/03/2010 |
GLOBAL CASTILLA LA MANCHA SL | Apoderado Solidario | 01/02/2010 | |
GLOBAL CASTILLA LA MANCHA SL | Apoderado Mancomunado | 01/02/2010 | |
INFORMACION Y COMUNICACION GLOBAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2009 | |
GLOBAL HENARES SL | Apoderado | 14/12/2009 |
VINCULACIONES DE DEL AMO RENGEL RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL AMO RENGEL RAQUEL
Empresa: EDITORIAL NUEVA ALCARRIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 64, S 8, H GU 286, I/A 44 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-19
Empresa: GLOBAL HENARES SL
Apoderado
- Del Amo Rengel Raquel
- Sanchez Izquierdo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21434 , F 212, S 8, H M 324292, I/A 20 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-28
Empresa: INFORMACION Y COMUNICACION GLOBAL SL
Apoderado
- Del Amo Rengel Raquel
- Sanchez Izquierdo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24194 , F 216, S 8, H M 434788, I/A 10 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-28
Empresa: GLOBAL CASTILLA LA MANCHA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Del Amo Rengel Raquel
- Sanchez Izquierdo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29742 , F 33, S 8, H M 535108, I/A 3 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-28
Empresa: EDITORIAL NUEVA ALCARRIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 44, S 8, H GU 286, I/A 35 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-19
Empresa: EDITORIAL NUEVA ALCARRIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abanades Lopez Alejandro
- Abanades Lopez Mercedes
- Alonso Uceda Elena
- De Carlos Varona Esther
- Del Amo Rengel Raquel
- Herranz Garcia Miguel Angel
- Joven Martinez Joaquin
- Miguel Bernal Perez Herrera
- Naranjo Galan Alfonso
- Perez Lejonagoitia Alberto
- Rodriguez Holgado Cristina
- San Martin Lopez Angel
- San Martin Lopez Angel
- Sanchez Izquierdo Gonzalo
- Torrecilla Santamaria Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 42, S 8, H GU 286, I/A 34 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-19
Empresa: GLOBAL CASTILLA LA MANCHA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abanades Lopez Alejandro
- Abanades Lopez Mercedes
- Alonso Uceda Elena
- Bernal Perez Herrera Miguel
- De Carlos Varona Esther
- Del Amo Rengel Raquel
- Herranz Garcia Miguel Angel
- Joven Martinez Joaquin
- Naranjo Galan Alfonso
- Perez Lejonagoitia Alberto
- Rodriguez Holgado Cristina
- San Martin Lopez Angel
- San Martin Lopez Angel
- Sanchez Izquierdo Gonzalo
- Torrecilla Santamaria Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 141, S 8, H TO 23138, I/A 12 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-45
Empresa: GLOBAL CASTILLA LA MANCHA SL
Apoderado Mancomunado
- Abanades Valero Antonio
- Abandes Valero Antonio
- Alonso Uceda Elena
- Bernal Perez Herrera Miguel
- Cagigas Villalba Jorge
- De Carlos Varona Esther
- Del Amo Rengel Raquel
- Diaz Sanz Nuria
- Herranz Garcia Miguel Angel
- Muñoz De Pedro Araceli
- Rodriguez Holgado Cristina
- San Martin Lopez Angel
- San Martin Lopez Angel
- Sanchez Izquierdo Gonzalo
- Torrecilla Santamaria Ivan
Apoderado Solidario
- Abanades Valero Antonio
- Abandes Valero Antonio
- Alonso Uceda Elena
- Bernal Perez Herrera Miguel
- Cagigas Villalba Jorge
- De Carlos Varona Esther
- Del Amo Rengel Raquel
- Diaz Sanz Nuria
- Herranz Garcia Miguel Angel
- Muñoz De Pedro Araceli
- Rodriguez Holgado Cristina
- San Martin Lopez Angel
- San Martin Lopez Angel
- Sanchez Izquierdo Gonzalo
- Torrecilla Santamaria Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 140, S 8, H TO 23138, I/A 11 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-45
Empresa: INFORMACION Y COMUNICACION GLOBAL SL
Apoderado
- Abanades Lopez Alejandro
- Abanades Lopez Mercedes
- Alonso Uceda Elena
- Bernal Perez Herrera Miguel
- De Carlos Varona Esther
- Del Amo Rengel Raquel
- Herranz Garcia Miguel Angel
- Joven Martinez Joaquin
- Naranjo Galan Alfonso
- Perez Lejonagoitia Alberto
- Rodriguez Holgado Cristina
- San Martin Lopez Angel
- Sanchez Izquierdo Gonzalo
- Torrecilla Santamaria Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24194 , F 214, S 8, H M 434788, I/A 8 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-28
Empresa: INFORMACION Y COMUNICACION GLOBAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abandes Valero Antonio
- Abandes Valero Antonio
- Alonso Uceda Elena
- Bernal Perez Herrera Miguel
- De Carlos Varona Esther
- Del Amo Rengel Raquel
- Diaz Sanz Nuria
- Herranz Garcia Miguel Angel
- Melon Alvarez Manolo
- Muñoz De Pedro Araceli
- Rodriguez Holgado Cristina
- San Martin Lopez Angel
- San Martin Lopez Angel
- Sanchez Izquierdo Gonzalo
- Torrecilla Santamaria Ivan
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24194 , F 213, S 8, H M 434788, I/A 7 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-28
VER MAS ACTOS
Información de DEL AMO RENGEL RAQUEL
Mostramos los datos de DEL AMO RENGEL RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL AMO RENGEL RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos