DEL ALAMO CASTELLANOS CRISTINA MARIA
Informe ejecutivo de DEL ALAMO CASTELLANOS CRISTINA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL ALAMO CASTELLANOS CRISTINA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEAR PLANET SL | Apoderado | 22/12/2022 | |
BBVA EMPLEO CUATRO FP | Miem.Com.Ctr | 01/03/2018 | |
BBVA EMPLEO CUATRO FP | Miem.Com.Ctr | 25/11/2015 |
VINCULACIONES DE DEL ALAMO CASTELLANOS CRISTINA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL ALAMO CASTELLANOS CRISTINA MARIA
Empresa: GTS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Del Alamo Castellanos Cristina Maria
- Fernandez Jimenez Luis
- Gracia Iberni Juan Pablo
- Martin Garcia Maria Teresa
- Medina Peralta Jose Luis
- Montlouis Ep Ktifa Anne Marie Antoniette
- Portela Carrera Patricia
- Portela Carrera Patricia
- Romeu Fernandez De Tejada Gonzalo
- Solis Pila Agustin
- Solis Pila Agustin
- Zabala Jordana Nieves
- Zabala Jordana Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36509 , F 98, S 8, H M 501453, I/A 59 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: THALES ESPAÑA GRP SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38119 , F 59, S 8, H M 27923, I/A 290 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: DEAR PLANET SL
Apoderado
- Del Alamo Castellanos Cristina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43990 , F 17, S 8, H M 776013, I/A 5 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: BBVA EMPLEO CUATRO FP
Miem.Com.Ctr
- Del Alamo Castellanos Cristina Maria
- Solis Pila Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19980 , F 146, S 8, H M 267561, I/A 38 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-28
Empresa: BBVA EMPLEO CUATRO FP
Miem.Com.Ctr
- Del Alamo Castellanos Cristina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19980 , F 144, S 8, H M 267561, I/A 31 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-28
Empresa: THALES SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Apoderado
- Del Alamo Castellanos Cristina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27824 , F 225, S 8, H M 501453, I/A 38 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Empresa: THALES ESPAÑA GRP SA
Apoderado
- Del Alamo Castellanos Cristina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34748 , F 180, S 8, H M 27923, I/A 260 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Empresa: BBVA EMPLEO CUATRO FP
Miem.Com.Ctr
- Adalia Toledano Ignacio
- Barranquero Garcia Jose
- Del Alamo Castellanos Cristina Maria
- Diez Gamero Jose Maria
- Garcia Cohen Juan Mauricio
- Gaspar Garcia Rosa Maria
- Gomez Diezma Adoracion
- Gomez Gutierrez Eloisa
- Graña Villarino Jose Manuel
- Largacha Redondo Lorenzo
- Manchon Sanchez Jose
- Martin Dominguez Beatriz
- Martinez Belmonte Pedro
- Mena Roa Julian
- Mohedano Serrano Gabriel
- Paniagua Montañes Rafael
- Pastor Serrano Luis Javier
- Piña Sanchez Maria Isabel
- Real Andres Jose Ramon
- Sanchez Olivares Ana Pilar
- Santos Gonzalez Jose
- Santos Gonzalez Jose
- Sanz Sotero Jesus
- Soltero Martin Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19980 , F 139, S 8, H M 267561, I/A 25 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Empresa: BBVA EMPLEO CUATRO FP
Miem.Com.Ctr
- Barba Jimenez Antonio
- Barranquero Garcia Jose
- Del Alamo Castellanos Cristina Maria
- Diez Gamero Jose Maria
- Esteban Alonso Jose Luis
- Fontes Muñoz Luis
- Garcia Cohen Juan Mauricio
- Garcia Perez Santiago
- Gomez Diezma Adoracion
- Largacha Redondo Lorenzo
- Matarranz Garcia Carlos
- Mena Roa Julian
- Merino Carrasco Clemente
- Mohedano Serrano Gabriel
- Narro Muñoz Pedro
- Pastor Serrano Luis Javier
- Paul Villanueva Beatriz
- Perez Del Castillo Manuel
- Sanchez Alonso Jesus
- Sanchez Olivares Ana Pilar
- Santos Gonzalez Jose
- Santos Gonzalez Jose
- Santos Gonzalez Jose
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19980 , F 139, S 8, H M 267561, I/A 25 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Empresa: THALES ESPAÑA GRP SA
Apoderado
- Del Alamo Castellanos Cristina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25915 , F 150, S 8, H M 27923, I/A 211 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
VER MAS ACTOS
Información de DEL ALAMO CASTELLANOS CRISTINA MARIA
Mostramos los datos de DEL ALAMO CASTELLANOS CRISTINA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL ALAMO CASTELLANOS CRISTINA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos