DEL ALAMO BARAHONA FERNANDO CRISTIAN
Informe ejecutivo de DEL ALAMO BARAHONA FERNANDO CRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL ALAMO BARAHONA FERNANDO CRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POST BERVI SL | Liquidador Solidario | 18/03/2015 | |
SERBUFFET SL | Administrador Solidario | 30/01/2013 |
VINCULACIONES DE DEL ALAMO BARAHONA FERNANDO CRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL ALAMO BARAHONA FERNANDO CRISTIAN
Empresa: ESPARKLE SL
Administrador Solidario
- Del Alamo Barahona Fernando Cristian
- Martin Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19832 , F 44, S 8, H M 349295, I/A B (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-28
Empresa: POST BERVI SL
Liquidador Solidario
- Del Alamo Barahona Fernando Cristian
- Martin Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13731 , F 102, S 8, H M 224009, I/A 8 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Empresa: POST BERVI SL
Administrador Solidario
- Del Alamo Barahona Fernando Cristian
- Martin Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13731 , F 102, S 8, H M 224009, I/A 8 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Empresa: USO Y PROCESO SL
Administrador Solidario
- Del Alamo Barahona Fernando Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22172 , F 133, S 8, H M 395652, I/A 3 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
Empresa: SERBUFFET SL
Administrador Solidario
- Del Alamo Barahona Fernando Cristian
- Del Alamo Barahona Victor
- Martin Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25694 , F 109, S 8, H M 463117, I/A 2 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-28
Empresa: SERBUFFET SL
Administrador Mancomunado
- Del Alamo Barahona Fernando Cristian
- Terrones Gomez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25694 , F 109, S 8, H M 463117, I/A 2 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-28
Empresa: POST BERVI SL
Administrador Solidario
- Del Alamo Barahona Fernando Cristian
- Del Alamo Barahona Victor
- Martin Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13731 , F 101, S 8, H M 224009, I/A 6 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Empresa: POST BERVI SL
Administrador Mancomunado
- Del Alamo Barahona Fernando Cristian
- Terrones Gomez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13731 , F 101, S 8, H M 224009, I/A 6 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Empresa: ESPARKLE SL
Administrador Solidario
- Del Alamo Barahona Fernando Cristian
- Del Alamo Barahona Victor
- Martin Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19832 , F 43, S 8, H M 349295, I/A 5 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Empresa: ESPARKLE SL
Administrador Mancomunado
- Del Alamo Barahona Fernando Cristian
- Terrones Gomez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19832 , F 43, S 8, H M 349295, I/A 5 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Información de DEL ALAMO BARAHONA FERNANDO CRISTIAN
Mostramos los datos de DEL ALAMO BARAHONA FERNANDO CRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL ALAMO BARAHONA FERNANDO CRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos