DEHESA PEREZ ALMUDENA
Informe ejecutivo de DEHESA PEREZ ALMUDENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEHESA PEREZ ALMUDENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL VINOLEO SL | Secretario | 09/02/2024 | |
GLOBAL VINOLEO SL | Consejero | 09/02/2024 | |
GLOBAL VINOLEO SL | Apoderado | 09/02/2024 |
VINCULACIONES DE DEHESA PEREZ ALMUDENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEHESA PEREZ ALMUDENA
Empresa: BODEGAS NODUS SL
Apoderado Solidario
- De Las Heras Polo Adolfo
- Dehesa Perez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9314, L 6596, F 197, S 8, H V 143349, I/A 9 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-46
Empresa: GLOBAL VINOLEO SL
Apoderado
- Dehesa Perez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 2564, F 205, S 8, H V 42759, I/A 11 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
Empresa: GLOBAL VINOLEO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Dehesa Perez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 2564, F 204, S 8, H V 42759, I/A 10 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
Empresa: ACEITES DE LAS HERAS SL
Apoderado
- Dehesa Perez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246, L 560, F 166, S 8, H V 7879, I/A 23 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-46
Empresa: ACEITES DE LAS HERAS SL
Administrador Solidario
- De Las Heras Polo Adolfo
- Dehesa Perez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246, L 560, F 166, S 8, H V 7879, I/A 22 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-46
Empresa: ACEITES DE LAS HERAS SL
Administrador Solidario
- De Las Heras Polo Adolfo
- Dehesa Perez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246, L 560, F 165, S 8, H V 7879, I/A 20 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-46
Empresa: BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL SL
Apoderado Solidario
- De Las Heras Polo Adolfo
- Dehesa Perez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9314, L 6596, F 195, S 8, H V 143349, I/A 2 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-46
Información de DEHESA PEREZ ALMUDENA
Mostramos los datos de DEHESA PEREZ ALMUDENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEHESA PEREZ ALMUDENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos