DEGUTIS EDWARD
Informe ejecutivo de DEGUTIS EDWARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DEGUTIS EDWARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHALET ASHEVA SL | Administrador Solidario | 20/03/2015 |
VINCULACIONES DE DEGUTIS EDWARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEGUTIS EDWARD
Liquidador
- Degutis Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618, L 4525, F 18, S 8, H MA139525, I/A 2 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-29
Administrador Unico
- Degutis Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618, L 4525, F 18, S 8, H MA139525, I/A 2 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-29
Empresa: GILMARTIN & PARTNERS SL
Liquidador
- Degutis Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5452, L 4359, F 69, S 8, H MA130829, I/A 2 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-29
Empresa: GILMARTIN & PARTNERS SL
Administrador Unico
- Degutis Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5452, L 4359, F 69, S 8, H MA130829, I/A 2 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-29
Administrador Unico
- Degutis Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618, L 4525, F 17, S 8, H MA139525, I/A 1 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-29
Socio Único
- Degutis Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618, L 4525, F 17, S 8, H MA139525, I/A 1 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-29
Empresa: H K RUBEN CONSULTANTS SL
Liquidador
- Degutis Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5376, L 4283, F 171, S 8, H MA127183, I/A 2 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-29
Empresa: H K RUBEN CONSULTANTS SL
Administrador Unico
- Degutis Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5376, L 4283, F 171, S 8, H MA127183, I/A 2 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-29
Empresa: GILMARTIN & PARTNERS SL
Administrador Unico
- Degutis Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5452, L 4359, F 68, S 8, H MA130829, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-29
Empresa: GILMARTIN & PARTNERS SL
Socio Único
- Degutis Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5452, L 4359, F 68, S 8, H MA130829, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-29
VER MAS ACTOS
Información de DEGUTIS EDWARD
Mostramos los datos de DEGUTIS EDWARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEGUTIS EDWARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos