DEBRA W BATES
Informe ejecutivo de DEBRA W BATES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEBRA W BATES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOLCE INTERNATIONAL MANAGEMENT SL | Apoderado | 01/08/2016 | |
HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/11/2014 | 09/06/2015 |
HOTEL AND CONFERENCE CENTRE SITGES SL | Apoderado | 07/10/2009 | 14/11/2014 |
VINCULACIONES DE DEBRA W BATES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEBRA W BATES
Empresa: DOLCE INTERNATIONAL MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Daniel Alan Domaingue
- Debra W Bates
- Louis A Parisi
- Louise A Parisi
- Philip C S Warren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34900 , F 166, S 8, H B 254057, I/A 11 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Debra W Bates
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40002 , F 88, S 8, H B 234812, I/A 40 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40002 , F 86, S 8, H B 234812, I/A 36 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40002 , F 86, S 8, H B 234812, I/A 35 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40002 , F 84, S 8, H B 234812, I/A 29 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40002 , F 83, S 8, H B 234812, I/A 27 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-08
Información de DEBRA W BATES
Mostramos los datos de DEBRA W BATES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEBRA W BATES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos