DEAN GARY JOHN
Informe ejecutivo de DEAN GARY JOHN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEAN GARY JOHN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENGLISH LEARNING ACADEMY SL | Administrador Unico | 20/02/2024 | |
AT HOME ENGLISH SL | Administrador Unico | 22/02/2021 |
VINCULACIONES DE DEAN GARY JOHN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEAN GARY JOHN
Empresa: ENGLISH LEARNING ACADEMY SL
Administrador Unico
- Dean Gary John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21402 , F 55, S 8, H M 380548, I/A 5 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-28
Empresa: AT HOME ENGLISH SL
Administrador Unico
- Dean Gary John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41480 , F 50, S 8, H M 734998, I/A 1 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Empresa: ANGLONATIVO SL
Liquidador
- Dean Gary John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37411 , F 144, S 8, H M 666908, I/A 2 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
Empresa: ANGLONATIVO SL
Administrador Unico
- Dean Gary John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37411 , F 144, S 8, H M 666908, I/A 2 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
Empresa: ANGLONATIVO SL
Administrador Unico
- Dean Gary John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37411 , F 142, S 8, H M 666908, I/A 1 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28
Información de DEAN GARY JOHN
Mostramos los datos de DEAN GARY JOHN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEAN GARY JOHN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos