DEAC IONEL
Informe ejecutivo de DEAC IONEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEAC IONEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS Y VERDURAS DEAC SL | Administrador Unico | 23/11/2023 |
VINCULACIONES DE DEAC IONEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEAC IONEL
Empresa: HORTALIZAS DEAC SL
Administrador Unico
- Deac Ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 13, S 8, H AL 39120, I/A 5 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-04
Empresa: FRUTAS Y VERDURAS DEAC SL
Administrador Unico
- Deac Ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 170, S 8, H AL 46867, I/A 4 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-04
Empresa: FRUTAS Y VERDURAS DEAC SL
Administrador Unico
- Deac Ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 170, S 8, H AL 46867, I/A 3 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-04
Empresa: FRUTAS Y VERDURAS DEAC SL
Socio Único
- Deac Ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 170, S 8, H AL 46867, I/A 3 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-04
Empresa: AGRO TEONEL SL
Administrador Solidario
- Deac Ionel
- Rusu Teodor Alexandru
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 202, S 8, H AL 41813, I/A 3 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-04
Empresa: FRUTAS Y VERDURAS DEAC SL
Administrador Unico
- Deac Ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 169, S 8, H AL 46867, I/A 1 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-04
Empresa: AGRO TEONEL SL
Administrador Solidario
- Deac Ionel
- Rusu Teodor Alexandru
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 200, S 8, H AL 41813, I/A 1 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-04
Empresa: SOLUPLAST MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Deac Ionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 11, S 8, H AL 39120, I/A 1 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-04
Información de DEAC IONEL
Mostramos los datos de DEAC IONEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEAC IONEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos