DE ZUNZUNEGUI Y RUANO ROCIO
Informe ejecutivo de DE ZUNZUNEGUI Y RUANO ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE ZUNZUNEGUI Y RUANO ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPACIO PROMOCION VIII SL | Consejero | 23/04/2024 | |
CUBUM SENIOR GESTION SL | Administrador Solidario | 16/03/2023 | |
CALEIDO GESTION SL | Apoderado Solidario | 16/06/2021 | |
TORRE ESPACIO RESTAURACION SL | Representante | 09/05/2013 | |
PUBLIMETRO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2011 |
VINCULACIONES DE DE ZUNZUNEGUI Y RUANO ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ZUNZUNEGUI Y RUANO ROCIO
Empresa: ESPACIO PROMOCION VIII SL
Apoderado
Consejero
- De Zunzunegui Y Ruano Rocio
- Martinez De Castañeda Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45657 , F 123, S 8, H M 778658, I/A 12 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: ESPACIO SENIOR GESTION SL
Administrador Solidario
- De Zunzunegui Y Ruano Rocio
- Muñoz Peñin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44853 , F 155, S 8, H M 789650, I/A 1 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Empresa: CALEIDO GESTION SL
Administrador Mancomunado
- De Zunzunegui Y Ruano Rocio
- Domecq Bohorquez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42004 , F 163, S 8, H M 743812, I/A 4 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Empresa: ESPACIO CALEIDO SA
Consejero
- De Zunzunegui Y Ruano Rocio
- Domecq Bohorquez Jorge
- Hernandez Camara Olga
- Muñoz Peñin Alberto
- Ng Haw Hua
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36273 , F 51, S 8, H M 602309, I/A 17 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Empresa: CALEIDO GESTION SL
Apoderado Solidario
- De Zunzunegui Y Ruano Rocio
- Domecq Bohorquez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42004 , F 162, S 8, H M 743812, I/A 2 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-28
Empresa: CALEIDO GESTION SL
Administrador Mancomunado
- De Zunzunegui Y Ruano Rocio
- Domecq Bohorquez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42004 , F 160, S 8, H M 743812, I/A 1 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-28
Empresa: ESPACIO CALEIDO SA
Consejero
- De Zunzunegui Y Ruano Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36273 , F 50, S 8, H M 602309, I/A 14 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Empresa: PUBLIMETRO SA
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17068 , F 27, S 8, H M 51186, I/A 55 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Empresa: REACH OUT SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9238 , F 190, S 8, H M 148619, I/A 9 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-28
Empresa: TORRE ESPACIO RESTAURACION SL
Administrador Unico
Representante
- De Zunzunegui Y Ruano Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31059 , F 48, S 8, H M 559020, I/A 1 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
VER MAS ACTOS
Información de DE ZUNZUNEGUI Y RUANO ROCIO
Mostramos los datos de DE ZUNZUNEGUI Y RUANO ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ZUNZUNEGUI Y RUANO ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos