DE YZAGUIRRE DE CAMPS MIGUEL
Informe ejecutivo de DE YZAGUIRRE DE CAMPS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE YZAGUIRRE DE CAMPS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YZAGUIRRE INVESTMENTS SL | Presidente | 24/01/2024 | |
YZAGUIRRE INVESTMENTS SL | Consejero | 24/01/2024 | |
ESTUDIO AHIVA SL | Administrador Unico | 23/01/2024 | |
ESTUDIO WOUSE IBERIA SL | Administrador Unico | 29/12/2023 | |
ESTUDIO WOUSE IBERIA SL | Apoderado Solidario | 03/05/2022 |
VINCULACIONES DE DE YZAGUIRRE DE CAMPS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE YZAGUIRRE DE CAMPS MIGUEL
Empresa: YZAGUIRRE INVESTMENTS SL
Consejero
- De Yzaguirre De Camps Miguel
Presidente
- De Yzaguirre De Camps Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48573 , F 58, S 8, H B 588667, I/A 3 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Empresa: ESTUDIO AHIVA SL
Administrador Unico
- De Yzaguirre De Camps Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48907 , F 163, S 8, H B 600526, I/A 2 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: ESTUDIO WOUSE IBERIA SL
Administrador Unico
- De Yzaguirre De Camps Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48216 , F 26, S 8, H B 576290, I/A 4 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: YZAGUIRRE INVESTMENTS SL
Consejero
- De Yzaguirre De Camps Miguel
Presidente
- De Yzaguirre De Camps Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48573 , F 58, S 8, H B 588667, I/A 2 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Empresa: YZAGUIRRE INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Yzaguirre De Camps Maria Eugenia
- De Yzaguirre De Camps Miguel
- De Yzaguirre Morer Jose Miguel
Presidente
- De Yzaguirre De Camps Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48573 , F 57, S 8, H B 588667, I/A 1 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: ESTUDIO WOUSE IBERIA SL
Apoderado Solidario
- De Yzaguirre De Camps Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48216 , F 26, S 8, H B 576290, I/A 2 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
Empresa: SOFTWARE SPORTS SL
Administrador Unico
- De Yzaguirre De Camps Miguel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47272 , F 100, S 8, H B 546834, I/A 2 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-08
Empresa: SOFTWARE SPORTS SL
Administrador Unico
- De Yzaguirre De Camps Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47272 , F 100, S 8, H B 546834, I/A 1 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
Información de DE YZAGUIRRE DE CAMPS MIGUEL
Mostramos los datos de DE YZAGUIRRE DE CAMPS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE YZAGUIRRE DE CAMPS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos