DE YBARRA Y CHURRUCA SANTIAGO
Informe ejecutivo de DE YBARRA Y CHURRUCA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DE YBARRA Y CHURRUCA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JATA 2001 SL | Administrador Unico | 22/05/2015 | |
VOCENTO SA | Representante | 08/06/2012 | |
SATURRARAN SA | Administrador Unico | 08/08/2011 | |
MEZOUNA SL | Administrador Mancomunado | 28/05/2009 |
VINCULACIONES DE DE YBARRA Y CHURRUCA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE YBARRA Y CHURRUCA SANTIAGO
Empresa: DIARIO EL CORREO SA
Consejero
- De Ybarra Y Churruca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 134, S 8, H BI 4140,A , I/ 67 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-48
Consejero
- De Ybarra Y Churruca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 158, S 8, H SS 3697, I/A 145 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-20
Empresa: SATURRARAN SA
Administrador Unico
- De Ybarra Y Churruca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2009 , F 181, S 8, H BI 3131,A , I/ 20 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-48
Consejero
- Berridi De Quevedo Fernando
- COMERESA PAIS VASCO SL
- De Ybarra Y Churruca Santiago
- De Ybarra Y Zubiria Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 154, S 8, H SS 3697, I/A 136 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-20
Empresa: DIARIO EL CORREO SA
Consejero
- Bergareche Busquet Jose- Maria
- De Ybarra Y Churruca Emilio
- De Ybarra Y Churruca Santiago
- Echevarria Busquet Alejandro
- Enriquez Nistal Luis
- Ybarra Ybarra Enrique
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 132, S 8, H BI 4140,A , I/ 60 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-48
Presidente
- De Ybarra Y Churruca Santiago
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 206, S 8, H SS 3697, I/A 132 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-20
Empresa: JATA 2001 SL
Administrador Unico
- De Ybarra Y Churruca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4094 , F 104, S 8, H BI 32167, I/A 4 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-48
Consejero
- Berridi De Quevedo Fernando
- COMERESA PAIS VASCO SL
- De Ybarra Y Churruca Santiago
- De Ybarra Y Zubiria Luis Maria
Presidente
- De Ybarra Y Churruca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 201, S 8, H SS 3697, I/A 122 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-20
Empresa: DIARIO EL CORREO SA
Consejero
- Bergareche Busquet Jose- Maria
- De Ybarra Y Churruca Emilio
- De Ybarra Y Churruca Santiago
- Echevarria Busquet Alejandro
- Ybarra Ybarra Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 28, S 8, H BI 4140,A , I/ 47 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-48
Empresa: VOCENTO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29351 , F 7, S 8, H M 295799, I/A 74 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
VER MAS ACTOS
Información de DE YBARRA Y CHURRUCA SANTIAGO
Mostramos los datos de DE YBARRA Y CHURRUCA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE YBARRA Y CHURRUCA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos