DE WIT GUZMAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de DE WIT GUZMAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE WIT GUZMAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXT SHOPPING CERRADO DE CALDERON SL | Consejero | 01/12/2012 | 08/02/2023 |
NEXT SHOPPING CERRADO DE CALDERON SL | Secretario | 01/12/2012 | 08/02/2023 |
CERRADO DE CALDERON SA | Secretario | 01/08/2011 | 23/04/2015 |
CERRADO DE CALDERON SA | Consejero Delegado | 01/08/2011 | 23/04/2015 |
CERRADO DE CALDERON SA | Consejero | 01/08/2011 | 23/04/2015 |
VINCULACIONES DE DE WIT GUZMAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE WIT GUZMAN FRANCISCO
Empresa: NEXT SHOPPING CERRADO DE CALDERON SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Wit Guzman Francisco
- Garcia Jimenez Fernando
- Parra Ruinervo Jesus
- Parra Ruinervo Juan Alberto
Presidente
Secretario
- De Wit Guzman Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5073, L 3980, F 186, S 8, H MA115888, I/A 4 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-29
Empresa: CERRADO DE CALDERON SA
Consejero Delegado
- De Wit Guzman Francisco
Consejero
- De Wit Fernandez De Castro Antonio Juan
- De Wit Guzman Francisco
- De Wit Guzman Ignacio Enrique
Presidente
Secretario
- De Wit Guzman Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663, L 576, F 214, S 8, H MA 5605, I/A 18 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-29
Empresa: NEXT SHOPPING CERRADO DE CALDERON SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Wit Guzman Francisco
- Garcia Jimenez Fernando
- Parra Ruinervo Jesus
- Parra Ruinervo Juan Alberto
Presidente
Secretario
- De Wit Guzman Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5073, L 3980, F 184, S 8, H MA115888, I/A 1 (01/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-29
Empresa: CERRADO DE CALDERON SA
Consejero Delegado
- De Wit Guzman Francisco
Consejero
- De Wit Fernandez De Castro Antonio Juan
- De Wit Guzman Francisco
- De Wit Guzman Ignacio Enrique
Presidente
Secretario
- De Wit Guzman Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663, L 576, F 213, S 8, H MA 5605, I/A 16 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-29
Empresa: CERRADO DE CALDERON SA
Consejero Delegado
- De Wit Guzman Francisco
Consejero
- De Wit Guzman Francisco
- Schoenmakers Enrique Van Hoeckel
- Standenmeijer Petronella
Presidente
Secretario
- De Wit Guzman Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663, L 576, F 213, S 8, H MA 5605, I/A 16 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-29
Información de DE WIT GUZMAN FRANCISCO
Mostramos los datos de DE WIT GUZMAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE WIT GUZMAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos